EP1349568 - CONSTRUCTIONS IMMUNOMODULATRICES ET UTILISATIONS ASSOCIEES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.07.2010 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AUCKLAND UNISERVICES LIMITED 58 Symonds Street Auckland / NZ | [2009/38] |
Précédent [2003/41] | Pour tous les Etats désignés Auckland Uniservices Limited 58 Symonds Street Auckland / NZ | Inventeur(s) | 01 /
FRASER, John David 2/191 St Johns Rd Meadowbank Auckland / NZ | 02 /
NICHOLSON, Melissa, Joy 16 First Avenue Kingsland, Auckland / NZ | [2003/41] | Mandataire(s) | Cornish, Kristina Victoria Joy, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2003/41] | Cornish, Kristina Victoria Joy, et al Kilburn & Strode, 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01999384.9 | 04.12.2001 | [2003/41] | WO2001NZ00267 | Numéro de priorité, date | US20000251243P | 04.12.2000 Format original publié: US 251243 P | [2003/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0245739 | Date: | 13.06.2002 | Langue: | EN | [2002/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1349568 | Date: | 08.10.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.06.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1349568 | Date: | 16.09.2009 | Langue: | EN | [2009/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 13.06.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.02.2005 | Classification | IPC: | A61K39/00, A61K39/38, G01N33/53 | [2005/13] | CPC: |
A61K39/385 (EP,US);
A61K39/092 (EP,US);
A61P31/00 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/10 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/04 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
C07K14/31 (EP,US);
C07K14/315 (EP,US);
A61K2039/5154 (EP,US);
A61K2039/57 (EP,US);
A61K2039/6068 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2003/41] | A61K39/00, A61K39/39, C07K19/00, C07K14/00, C07K14/315, C12N15/31, A61P37/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/41] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | IMMUNMODULATORISCHE KONSTRUKTIONEN UND IHRE VERWENDUNG | [2003/41] | Anglais: | IMMUNOMODULATORY CONSTRUCTS AND THEIR USES | [2003/41] | Français: | CONSTRUCTIONS IMMUNOMODULATRICES ET UTILISATIONS ASSOCIEES | [2003/41] | Entrée dans la phase régionale | 02.07.2003 | Taxe nationale de base payée | 02.07.2003 | Taxe de recherche payée | 02.07.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.07.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.06.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 02.07.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.07.2003 | Requête en examen déposée [2003/41] | 31.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 03.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.2009 | Taxe de délivrance payée | 02.07.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.06.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 16.09.2009 | BE | 16.09.2009 | CY | 16.09.2009 | DK | 16.09.2009 | FI | 16.09.2009 | IT | 16.09.2009 | NL | 16.09.2009 | SE | 16.09.2009 | TR | 16.09.2009 | LU | 04.12.2009 | GR | 17.12.2009 | ES | 27.12.2009 | PT | 18.01.2010 | [2011/44] |
Précédent [2011/21] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
LU | 04.12.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Précédent [2011/14] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Précédent [2010/47] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Précédent [2010/35] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Précédent [2010/30] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Précédent [2010/28] | BE | 16.09.2009 | |
CY | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Précédent [2010/22] | CY | 16.09.2009 | |
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Précédent [2010/19] | CY | 16.09.2009 | |
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
Précédent [2010/16] | CY | 16.09.2009 | |
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
Précédent [2010/10] | FI | 16.09.2009 | |
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
Précédent [2010/09] | FI | 16.09.2009 | |
SE | 16.09.2009 | ||
Précédent [2010/08] | SE | 16.09.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO9824910 (UNIV MINNESOTA [US], et al); | [X]WO9826747 (TERMAN DAVID S [US]); | [A]US5968514 (JOHNSON HOWARD M [US], et al); | par le demandeur | WO9826747 |