EP1321108 - Appareil dentaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.06.2006 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.02.2013 | Changement - priorité | publié le 06.03.2013 [2013/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rosenstatter, Otto Matzing 16 5164 Seeham / AT | [2003/26] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2003/26] | Mandataire(s) | Hofinger, Stephan, et al Torggler & Hofinger Patentanwälte Wilhelm-Greil-Strasse 16 6020 Innsbruck / AT | [N/P] |
Précédent [2003/26] | Hofinger, Stephan, et al Wilhelm-Greil-Strasse 16 6020 Innsbruck / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 02028411.3 | 18.12.2002 | [2003/26] | Numéro de priorité, date | AT20010000963U | 20.12.2001 Format original publié: AT 96301 U | [2013/10] |
Précédent [2003/26] | AT20010096320U | 20.12.2001 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1321108 | Date: | 25.06.2003 | Langue: | DE | [2003/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.04.2003 | Classification | IPC: | A61C1/18, A61B1/247 | [2003/26] | CPC: |
A61B1/247 (EP,US);
A61C1/18 (EP,US);
A61B1/042 (EP,US);
A61B1/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2003/26] | Titre | Allemand: | Zahnärztliches Arbeitsgerät | [2003/26] | Anglais: | Dental apparatus | [2003/26] | Français: | Appareil dentaire | [2003/26] | Procédure dexamen | 21.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/04] | 10.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.04.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.01.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/30] | 08.03.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2005 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0045943 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 6 * page 2, lines 24-30 * * page 3, lines 1-13 * * figure - *; | [XY]DE4211233 (KALTENBACH & VOIGT [DE]) [X] 1 * column 14, lines 16-47 * * figure 13 * [Y] 6-10; | [Y]DE19733501 (BEHR KARL DR [DE], et al) [Y] 7,8 * column 5, lines 55-68 * * column 6, lines 26-36 * * column 6, line 63 - column 7, line 23 * * figures 1,2 *; | [Y]DE19909407 (ROSENSTATTER OTTO [AT]) [Y] 9,10 * column 2, lines 44-47 * * column 3, lines 3-6 ** figures 1-3 * |