EP1246121 - Circuit dynamiquement reconfigurable de traitement du signal, appareil de reconnaissance des formes et appareil de traitement des images [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.10.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.12.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 15.01.2014 [2014/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [2012/51] |
Précédent [2002/40] | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 3-30-2 Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Matsugu, Masakazu Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | 02 /
Mori, Katsuhiko Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | 03 /
Nomura, Osamu Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | [2012/51] |
Précédent [2002/40] | 01 /
Matsugu, Masakazu Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | ||
02 /
Mori, Katsuhiko Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | |||
03 /
Nomura, Osamu Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | Mandataire(s) | Hitching, Peter Matthew, et al Canon Europe Ltd European Patent Department 3 The Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1ET / GB | [N/P] |
Précédent [2012/51] | Hitching, Peter Matthew, et al Canon Europe Ltd 3 The Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1ET / GB | ||
Précédent [2008/41] | Hitching, Peter Matthew, et al Canon Europe Limited 6 Roundwood Avenue Stockley Park Uxbridge UB11 1JA / GB | ||
Précédent [2008/24] | Hitching, Peter Matthew, et al Canon Europe Ltd. European Patent Department 6 Roundwood Avenue Stockley Park Middlesex, Uxbridge UB11 1JA / GB | ||
Précédent [2002/40] | Beresford, Keith Denis Lewis, et al BERESFORD & Co. 2-5 Warwick Court, High Holborn London WC1R 5DH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02252197.5 | 27.03.2002 | [2002/40] | Numéro de priorité, date | JP20010093274 | 28.03.2001 Format original publié: JP 2001093274 | JP20010164510 | 31.05.2001 Format original publié: JP 2001164510 | JP20010164282 | 31.05.2001 Format original publié: JP 2001164282 | JP20010272557 | 07.09.2001 Format original publié: JP 2001272557 | JP20010272555 | 07.09.2001 Format original publié: JP 2001272555 | [2002/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1246121 | Date: | 02.10.2002 | Langue: | EN | [2002/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1246121 | Date: | 10.10.2007 | [2007/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1246121 | Date: | 19.12.2012 | Langue: | EN | [2012/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.09.2007 | Classification | IPC: | G06K9/46, G06K9/00 | [2012/31] | CPC: |
G06V40/171 (EP,US);
G06V10/454 (EP,US);
G06V10/94 (EP,US);
G06N3/049 (EP,US);
G06N3/063 (EP,US)
|
Précédent IPC [2002/40] | G06K9/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [2008/25] |
Précédent [2002/40] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Dynamisch rekonfigurierbare Schaltung zur Signalverarbeitung, Gerät zur Mustererkennung und Gerät zur Bildverarbeitung | [2002/40] | Anglais: | Dynamically reconfigurable signal processing circuit, pattern recognition apparatus, and image processing apparatus | [2002/40] | Français: | Circuit dynamiquement reconfigurable de traitement du signal, appareil de reconnaissance des formes et appareil de traitement des images | [2002/40] | Procédure d'examen | 10.04.2008 | Requête en examen déposée [2008/22] | 11.04.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 09.06.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, PT, SE, TR | 11.01.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.08.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 05.11.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.06.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.07.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.11.2012 | Taxe de délivrance payée | 07.11.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.01.2010 | Opposition(s) | 20.09.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/48] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 05.11.2010 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.11.2010 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.11.2010 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 19.12.2012 | NL | 19.12.2012 | [2014/03] |
Précédent [2013/37] | NL | 19.12.2012 | Citations: | Recherche | [A]US5519811 (YONEDA HIDEKI [US], et al) [A] 1-71 * the whole document *; | [A] - B. SHI, "Focal plane implementation of 2D steerable and scalable Gabor-type filters", JOURNAL OF VLSI SIGNAL PROCESSING, (1999), vol. 23, pages 319 - 334, XP002449041 [A] 1-71 * Section 4. 2D circuit architecture - Section 6.Transistor level circuit implementation * DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1008197102693 | [A] - C. MEAD AND T. DELBRÜCK, "Scanners for visualizing activity of analog VLSI circuitry", ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, (1991), vol. 1, pages 93 - 106, XP008083017 [A] 1-71 * the whole document * | [A] - BEERHOLD J R ET AL, "Pulse-processing neural net hardware with selectable topology and adaptive weights and delays", PROC. INT. JOINT CONF. ON NEURAL NETWORKS, (19900617), pages 569 - 574, XP010006799 [A] 1-71 * the whole document * | par le demandeur | US5519811 | JP2741793B | JP2000181487 | - B. SHI, "Focal plane implementation of 2D steerable and scalable Gabor-type filters", JOURNAL OF VLSI SIGNAL PROCESSING, (1999), vol. 23, pages 319 - 334 | - C. MEAD; T. DEIBRUCK, "Scanners for visualizing activity of analog VLSI circuitry", ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, (1991), vol. 1, pages 93 - 106 | - BEERHOLD J R ET AL., "Pulse-processing neural net hardware with selectable topology and adaptive weights and delays", PROC. INT. JOINT CONF. ON NEURAL NETWORKS, (19900617), pages 569 - 574 | - IEEE TRANS. ON NEURAL NETWORKS, vol. 10, page 540 | - TOMITA, Parallel Computer Configuration Theory, SHOKODO, (1986), pages 190 - 192 | - S.Y. KUNG, Digital Neural Networks, PTR PRENTICE HALL, (1993), pages 340 - 361 |