EP1285644 - Couche-culotte jetable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.09.2011 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.10.2011 [2011/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Unicharm Corporation 182 Shimobun Kinsei-cho Shikokuchuo-shi Ehime 799-0111 / JP | [N/P] |
Précédent [2010/45] | Pour tous les Etats désignés UNI-CHARM CORPORATION 182 Shimobun, Kinsei-cho Shikokuchuo-shi Ehime-ken / JP | ||
Précédent [2004/24] | Pour tous les Etats désignés Uni-Charm Corporation 182 Shimobun, Kinsei-cho Shikokuchuo-shi, Ehime-ken / JP | ||
Précédent [2003/09] | Pour tous les Etats désignés Uni-Charm Corporation 182 Shimobun, Kinsei-cho Kawanoe-shi, Ehime-ken 182 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ishikawa, Hiroki, c/o Technical Center 1531-7 Takasuka, Wadahama, Toyohama-cho Mitoyo-gun, Kagawa-ken 769-1602 / JP | 02 /
Kinoshita, Akiyoshi, c/o Technical Center 1531-7 Takasuka, Wadahama, Toyohama-cho Mitoyo-gun, Kagawa-ken 769-1602 / JP | [2003/09] | Mandataire(s) | Eke, Philippa Dianne Saunders & Dolleymore LLP 9 Rickmansworth Road Watford Hertfordshire WD18 0JU / GB | [N/P] |
Précédent [2008/14] | Eke, Philippa Dianne Saunders & Dolleymore 9 Rickmansworth Road Watford Hertfordshire WD18 0JU / GB | ||
Précédent [2003/09] | Parry, Christopher Stephen Saunders & Dolleymore, 9 Rickmansworth Road Watford, Herts. WD18 0JU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02255771.4 | 19.08.2002 | [2003/09] | Numéro de priorité, date | JP20010252594 | 23.08.2001 Format original publié: JP 2001252594 | [2003/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1285644 | Date: | 26.02.2003 | Langue: | EN | [2003/09] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1285644 | Date: | 26.11.2003 | [2003/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1285644 | Date: | 10.11.2010 | Langue: | EN | [2010/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.10.2003 | Classification | IPC: | A61F13/496, A61F13/539 | [2003/09] | CPC: |
A61F13/496 (EP,KR,US);
A61F13/49017 (EP,US);
A61F13/49019 (EP,US);
A61F13/4906 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2003/09] | Titre | Allemand: | Wegwerfwindel in Höschenform | [2003/09] | Anglais: | Pants-type disposable diaper | [2003/09] | Français: | Couche-culotte jetable | [2003/09] | Procédure d'examen | 01.03.2004 | Requête en examen déposée [2004/18] | 16.08.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.02.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.06.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2010 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10181353.3 / EP2286779 | Opposition(s) | 11.08.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 04.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.11.2010 | BE | 10.11.2010 | CY | 10.11.2010 | CZ | 10.11.2010 | DK | 10.11.2010 | EE | 10.11.2010 | FI | 10.11.2010 | SK | 10.11.2010 | BG | 10.02.2011 | GR | 11.02.2011 | PT | 10.03.2011 | [2011/38] |
Précédent [2011/35] | AT | 10.11.2010 | |
BE | 10.11.2010 | ||
CY | 10.11.2010 | ||
CZ | 10.11.2010 | ||
EE | 10.11.2010 | ||
FI | 10.11.2010 | ||
BG | 10.02.2011 | ||
GR | 11.02.2011 | ||
PT | 10.03.2011 | ||
Précédent [2011/31] | AT | 10.11.2010 | |
CY | 10.11.2010 | ||
FI | 10.11.2010 | ||
BG | 10.02.2011 | ||
GR | 11.02.2011 | ||
PT | 10.03.2011 | ||
Précédent [2011/24] | CY | 10.11.2010 | |
FI | 10.11.2010 | ||
PT | 10.03.2011 | Citations: | Recherche | [A]US3608551 (SEIJO SABURO) [A] 1-4* column 2, line 37 - column 3, line 6; figure - *; | [X]US5593400 (O'LEARY AUDREY A [US]) [X] 1,2,4,6 * column W *; | [A]EP0933073 (UNI CHARM CORP [JP]) [A] 1 * column 3, lines 29-34; figure - *; | [A]US5947947 (TANZER RICHARD WARREN [US], et al) [A] 1 * figure -; claim 1 *; | [A]US5957907 (SAUER BARBARA OAKLEY [US]) [A] 3 * column 10, line 65 - column 12, line 45; figure - *; | [A]EP0953325 (UNI CHARM CORP [JP]) [A] 5 * column 4, lines 15-26; figures 3,4 *; | [X]EP1114631 (UNI CHARM CORP [JP]) [X] 1,2,4 * column 3, lines 26-53 * * column 5, line 18 - column 6, line 26; figure - * |