EP1329636 - Compresseur à volutes avec injection de vapeur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.06.2016 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.06.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.07.2016 [2016/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, INC. 1675 W. Campbell Road Sidney, OH 45365-0669 / US | [2006/52] |
Précédent [2003/30] | Pour tous les Etats désignés COPELAND CORPORATION 1675 W Campbell Road Sidney Ohio 45365-0669 / US | Inventeur(s) | 01 /
Perevozchikov, Michael M 668 Heatherstone Court Tipp city, Ohio 45371 / US | [2003/30] | Mandataire(s) | Price, Nigel John King J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [2015/31] |
Précédent [2003/30] | Price, Nigel John King J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02256932.1 | 07.10.2002 | [2003/30] | Numéro de priorité, date | US20020050727 | 16.01.2002 Format original publié: US 50727 | [2003/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1329636 | Date: | 23.07.2003 | Langue: | EN | [2003/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1329636 | Date: | 10.09.2003 | [2003/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1329636 | Date: | 29.07.2015 | Langue: | EN | [2015/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.07.2003 | Classification | IPC: | F04C29/02, F04C18/02, F04C29/04, F04C29/00 | [2015/09] | CPC: |
F04C29/023 (EP,US);
F04C18/02 (KR);
F04C29/0007 (EP,US);
F04C29/042 (EP,US);
F04C18/0215 (EP,US)
|
Précédent IPC [2003/30] | F04C18/02, F04C29/00, F04C29/10 | Etats contractants désignés | DE, FR [2015/31] |
Précédent [2004/23] | DE, FR | ||
Précédent [2003/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | Spiralverdichter mit Dampfeinspritzung | [2003/30] | Anglais: | Scroll compressor with vapor injection | [2003/30] | Français: | Compresseur à volutes avec injection de vapeur | [2003/30] | Procédure d'examen | 07.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/02] | 06.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.03.2004 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 29.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.06.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2004 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | 06.10.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.04.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.11.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.05.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.02.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.06.2015 | Taxe de délivrance payée | 22.06.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.06.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10012548.3 / EP2295805 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.02.2004 | Opposition(s) | 02.05.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 25.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 28.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 21.04.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | BG   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | CZ   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | EE   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | SE   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | SK   M01   Pas encore payé | 21.04.2004 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH10169576 ; | [X]JPH03271583 ; | [X]US5469716 (BASS MARK [US], et al) [X] 1,2 * figures 3-5; claims 1,2 *; | [X]US5640854 (FOGT JAMES F [US], et al) [X] 1,2,5,7 * column 6, line 30 - line 64 *; | [X]US6053715 (HIRANO HIDEO [JP], et al) [X] 1,2,5,7 * column 7, line 12 - line 67; figures 5A-5H * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980930), vol. 1998, no. 11, & JP10169576 A 19980623 (HITACHI LTD) [X] 1,2,4-10 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920305), vol. 016, no. 090, Database accession no. (M - 1218), & JP03271583 A 19911203 (HITACHI LTD) [X] 1,2,4-10 * abstract * | Examen | US4382370 | US4676075 | JPH0422781 | JPH0431683 | par le demandeur | US4877382 |