EP1387167 - Méthode pour isoler des composés biologiques actifs ayant des propriétés anti-asthmatiques et/ou anti-allergiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2004/06] | Méthode pour isoler des composés biologiques actifs ayant des propriétés anti-asthmatiques, anti-allergiques et/ou immunosuppressives | ||
[2007/46] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.03.2009 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 24.11.2010 [2010/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -CNRS- 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | [N/P] |
Précédent [2008/19] | Pour tous les Etats désignés CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | ||
Précédent [2004/06] | Pour tous les Etats désignés CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 3, rue Michel Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | Inventeur(s) | 01 /
Ryffel, Bernhard 308, rue du Bois des Prés 45560 Saint Denis en Val / FR | 02 /
Couillin, Isabelle 4, rue du Vieux Moulin 41500 Avaray / FR | [2004/06] | Mandataire(s) | Breesé, Pierre Novagraaf Technologies 122, rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2009/37] | Breese, Pierre NOVAGRAAF IP 122, rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | ||
Précédent [2004/06] | Breesé, Pierre BREESE - MAJEROWICZ, 3, avenue de l'Opéra 75001 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 02291879.1 | 24.07.2002 | [2004/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1387167 | Date: | 04.02.2004 | Langue: | EN | [2004/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1387167 | Date: | 07.05.2008 | Langue: | EN | [2008/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.02.2003 | Classification | IPC: | G01N33/50, C07K14/705 | [2004/06] | CPC: |
G01N33/502 (EP);
G01N33/5008 (EP);
G01N2333/705 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/06] | Titre | Allemand: | Verfahren um biologische aktive Verbindungen zu identifizieren, die anti-asthmatische und/oder anti-allergische Eigenschaften haben | [2007/46] | Anglais: | Method for identifying biologically active compounds with anti-asthmatic and/or anti-allergic properties | [2007/46] | Français: | Méthode pour isoler des composés biologiques actifs ayant des propriétés anti-asthmatiques et/ou anti-allergiques | [2007/46] |
Précédent [2004/06] | Verfahren um biologische aktive Verbindungen zu identifizieren, die anti-asthmatische, anti-allergische und/oder immunosuppressive Eigenschaften haben | ||
Précédent [2004/06] | Method for identifying biologically active compounds with anti-asthmatic, anti-allergic and/or immunosuppresive properties | ||
Précédent [2004/06] | Méthode pour isoler des composés biologiques actifs ayant des propriétés anti-asthmatiques, anti-allergiques et/ou immunosuppressives | Procédure d'examen | 31.07.2002 | Requête en examen déposée [2004/06] | 15.05.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 03.10.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.03.2008 | Taxe de délivrance payée | 19.03.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.02.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 07.05.2008 | BE | 07.05.2008 | CY | 07.05.2008 | CZ | 07.05.2008 | DK | 07.05.2008 | EE | 07.05.2008 | FI | 07.05.2008 | NL | 07.05.2008 | SK | 07.05.2008 | TR | 07.05.2008 | IE | 24.07.2008 | LU | 24.07.2008 | CH | 31.07.2008 | LI | 31.07.2008 | MC | 31.07.2008 | BG | 07.08.2008 | SE | 07.08.2008 | GR | 08.08.2008 | PT | 07.10.2008 | [2010/47] |
Précédent [2010/37] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CY | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
EE | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
TR | 07.05.2008 | ||
IE | 24.07.2008 | ||
LU | 24.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 07.08.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2010/34] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CY | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
EE | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
IE | 24.07.2008 | ||
LU | 24.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 07.08.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
EE | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
IE | 24.07.2008 | ||
LU | 24.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 07.08.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
EE | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
IE | 24.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 07.08.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2009/30] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
EE | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 07.08.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2009/23] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
EE | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 07.08.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2009/22] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
EE | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2009/16] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2009/13] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SK | 07.05.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2009/12] | AT | 07.05.2008 | |
BE | 07.05.2008 | ||
CZ | 07.05.2008 | ||
DK | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
PT | 07.10.2008 | ||
Précédent [2009/08] | AT | 07.05.2008 | |
DK | 07.05.2008 | ||
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
Précédent [2009/07] | AT | 07.05.2008 | |
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | ||
SE | 07.08.2008 | ||
Précédent [2008/49] | AT | 07.05.2008 | |
FI | 07.05.2008 | ||
NL | 07.05.2008 | Citations: | Recherche | [Y]WO0136488 (LEIV EIRIKSSON NYFOTEK AS [NO], et al) [Y] 1-12 * claim - *; | [Y]WO0155386 (GLAXOSMITHKLINE [GB], et al) [Y] 1-12 * page 17, paragraph 2 * * page 18, paragraph 3 - page 26, paragraph 1 * * claims 22,23,26,28 *; | [X] - LIEN E ET AL, "Toll - like receptor 2 functions as a pattern recognition receptor for diverse bacterial products", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMERICAN SOCIETY OF BIOLOGICAL CHEMISTS, BALTIMORE, MD, US, (19991119), vol. 274, no. 47, ISSN 0021-9258, pages 33419 - 33425, XP002161197 [X] 14,16 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.274.47.33419 | [YD] - TAKEUCHI OSAMU ET AL, "Cutting Edge: Role of toll-like receptor 1 in mediating immune response to microbial lipoproteins.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, July 1, 2002, (20020701), vol. 169, no. 1, ISSN 0022-1767, pages 10 - 14, XP002228542 [YD] 1-12 * the whole document * | [Y] - HALLMAN MIKKO ET AL, "Toll-like receptors as sensors of pathogens.", PEDIATRIC RESEARCH, (200109), vol. 50, no. 3, ISSN 0031-3998, pages 315 - 321, XP002228543 [Y] 8,12 * abstract * * page 318, column 2, paragraph 4 * | Examen | WO9952549 | WO9966947 | WO0174375 | - FLO T H; HALAAS O; LIEN E; RYAN L; TETI G; GOLENBOCK D T; SUNDAN A; ESPEVIK T, "Human toll - like receptor 2 mediates monocyte activation by Listeria monocytogenes, but not by group B streptococci or lipopolysaccharide", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, USA, (20000215), vol. 164, no. 4, ISSN 0022-1767, pages 2064 - 2069, XP002161196 | - AKIRA SHIZUO; TAKEDA KIYOSHI; KAISHO TSUNEYASU, "Toll-like receptors: Critical proteins linking innate and acquired immunity", NATURE IMMUNOLOGY, (200108), vol. 2, no. 8, ISSN 1529-2908, pages 675 - 680, XP002974836 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/90609 |