Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP1368768

EP1368768 - ACCES AU RESEAU SECURISE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  13.03.2015
Base de données mise à jour au 23.04.2018
Dernier événement   Tooltip13.10.2017Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): TR
publié le 15.11.2017  [2017/46]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Ewise Systems Pty Ltd
Level 14, 132 Arthur Street North Sydney
New SOuth Wales 2060 / AU
[2014/19]
Précédent [2003/50]Pour tous les Etats désignés
Ewise Systems Pty Ltd
Level 14, 132 Arthur Street
North Sydney, New SOuth Wales 2060 / AU
Inventeur(s)01 / GRINBERG, Alexander
Level 14, 132 Arthur Street
North Sydney, New South Wales 2060 / AU
02 / KONTOROVICH, Michael
Level 14, 132 Arthur St
North Sydney, New South Wales 2060 / AU
03 / REYBURN, Colin
Level 14, 132 Arthur Street
North Sydney, New South Wales 2060 / AU
04 / CHAZAN, Mark
Level 14, 132 Arthur Street
North Sydney, New South Wales 2060 / AU
 [2003/50]
Mandataire(s)Fleck, Hermann-Josef
Jeck & Fleck
Patentanwälte
Klingengasse 2
71665 Vaihingen/Enz / DE
[N/P]
Précédent [2014/19]Fleck, Hermann-Josef
Klingengasse 2
71665 Vaihingen/Enz / DE
Précédent [2003/50]Fleck, Hermann-Josef, Dr.-Ing.
Klingengasse 2
71665 Vaihingen/Enz / DE
Numéro de la demande, date de dépôt02700012.414.02.2002
[2003/50]
WO2002AU00150
Numéro de priorité, dateAU2001002122515.02.2001         Format original publié: AU 2122501
[2003/50]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO02065352
Date:22.08.2002
Langue:EN
[2002/34]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP1368768
Date:10.12.2003
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 22.08.2002 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2003/50]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP1368768
Date:07.05.2014
Langue:EN
[2014/19]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:AU22.08.2002
Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP27.07.2009
ClassificationInternationale:G06F21/41, G06F21/60, G06F21/62
[2013/48]
Précédent Internationale [2003/50]G06F17/60
Etats contractants désignésAT,   BE,   CH,   CY,   DE,   DK,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PT,   SE,   TR [2003/50]
TitreAllemand:SICHERER NETZWERKZUGANG[2003/50]
Anglais:SECURE NETWORK ACCESS[2003/50]
Français:ACCES AU RESEAU SECURISE[2003/50]
Entrée dans la phase régionale15.09.2003Taxe nationale de base payée 
15.09.2003Taxe de recherche payée 
15.09.2003Taxe(s) de désignation payée(s) 
15.09.2003Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen16.09.2002Requête en examen préliminaire déposée
Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU
15.09.2003Requête en examen déposée  [2003/50]
17.05.2010Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08)
03.03.2011Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
03.05.2011Réponse à une notification de la division dexamen
22.10.2013Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 24.10.2013
24.10.2013Date des procédures orales (annulées)
26.11.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
26.03.2014Taxe de délivrance payée
26.03.2014Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  17.05.2010
Opposition(s)10.02.2015Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/16]
Requête en poursuite de la procédure de:La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen
03.05.2011Requête en poursuite de la procédure déposée
03.05.2011Taxe intégralement payée (date de paiement)
Requête accordée
20.05.2011Décision envoyée
Taxes payéesTaxe annuelle
12.02.2004Taxe annuelle Année du brevet 03
14.02.2005Taxe annuelle Année du brevet 04
14.02.2006Taxe annuelle Année du brevet 05
14.02.2007Taxe annuelle Année du brevet 06
13.02.2008Taxe annuelle Année du brevet 07
13.02.2009Taxe annuelle Année du brevet 08
16.02.2010Taxe annuelle Année du brevet 09
25.02.2011Taxe annuelle Année du brevet 10
15.02.2012Taxe annuelle Année du brevet 11
12.02.2013Taxe annuelle Année du brevet 12
12.02.2014Taxe annuelle Année du brevet 13
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipAT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
IT07.05.2014
MC07.05.2014
NL07.05.2014
SE07.05.2014
TR07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
[2017/46]
Précédent [2015/46]AT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
IT07.05.2014
MC07.05.2014
NL07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Précédent [2015/22]AT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
IT07.05.2014
NL07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Précédent [2015/12]AT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
NL07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Précédent [2015/08]AT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Précédent [2015/02]AT07.05.2014
CY07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Précédent [2014/51]AT07.05.2014
CY07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
Précédent [2014/50]CY07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
Précédent [2014/49]CY07.05.2014
FI07.05.2014
Précédent [2014/47]CY07.05.2014
Citations:Recherche[X]US5235642  (WOBBER EDWARD [US], et al) [X] 1-3,13,17,19,20 * abstract * * column 1, line 51 - column 2, line 22 * * column 4, line 15 - line 30 * * column 6, line 51 - line 62 * * column 8, line 31 - line 44 * * column 7, line 22 - line 23 *
Recherche internationale[X]EP0717339  (MICROSOFT CORP [US]);
 [XP]US2001020228  (CANTU ARTHUR [US], et al);
 [XP]WO0195072  (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]);
 [A]US6006333  (NIELSEN JAKOB [US]);
 [A]US6182229  (NIELSEN JAKOB [US])
 [X]  - GATOR E-WALLET (THE GATOR CORPORATION), (19991103), URL: www.Gator.com, XP008099531
par le demandeurUS5235642