EP1369405 - PROCEDE DE PRODUCTION DE 1-CHLORO-4-ARYLBUTANE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.07.2008 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 15.09.2010 [2010/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 / JP | Pour tous les Etats désignés ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | [2007/38] |
Précédent [2005/01] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | |||
Précédent [2003/50] | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | Inventeur(s) | 01 /
HIBINO, Hiroaki 3-1-29-252, Kentoku-machi Oita-shi, Oita 870-0025 / JP | 02 /
OHTSUKA, Susumu 2-1-3-341, Kuwata-cho Ibaraki-shi, Osaka / JP | 03 /
MIYAMOTO, Yasunobu 2-10-6-301, Sonehigashinocho Toyonaka-shi Osaka / JP | 04 /
OKUMOTO, Itsuo 1-5-2, Yamagishi technoport, Mikuni-cho Sakai-gun, Fukui 913-0032 / JP | [2003/50] | Mandataire(s) | Cresswell, Thomas Anthony J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2003/50] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02702871.1 | 11.03.2002 | [2003/50] | WO2002JP02240 | Numéro de priorité, date | JP20010068337 | 12.03.2001 Format original publié: JP 2001068337 | [2003/50] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02072512 | Date: | 19.09.2002 | Langue: | EN | [2002/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1369405 | Date: | 10.12.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.09.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1369405 | Date: | 19.09.2007 | Langue: | EN | [2007/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.09.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.11.2005 | Classification | IPC: | C07C17/263, C07C22/04 | [2003/50] | CPC: |
C07C41/30 (EP,US);
C07C17/2632 (EP,US)
| C-Set: |
C07C17/2632, C07C22/04 (EP,US);
C07C41/30, C07C43/225 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 1-CHLOR-4-ARYLBUTAN | [2003/50] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCING 1-CHLORO-4-ARYLBUTANE | [2003/50] | Français: | PROCEDE DE PRODUCTION DE 1-CHLORO-4-ARYLBUTANE | [2003/50] | Entrée dans la phase régionale | 05.09.2003 | Traduction produite | 05.09.2003 | Taxe nationale de base payée | 05.09.2003 | Taxe de recherche payée | 05.09.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.09.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.08.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 05.09.2003 | Requête en examen déposée [2003/50] | 12.11.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 16.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.06.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 19.09.2007 | CY | 19.09.2007 | DK | 19.09.2007 | FI | 19.09.2007 | NL | 19.09.2007 | TR | 19.09.2007 | SE | 19.12.2007 | GR | 20.12.2007 | LU | 11.03.2008 | MC | 31.03.2008 | [2010/37] |
Précédent [2010/32] | AT | 19.09.2007 | |
CY | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
LU | 11.03.2008 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Précédent [2009/33] | AT | 19.09.2007 | |
CY | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Précédent [2008/46] | AT | 19.09.2007 | |
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Précédent [2008/35] | AT | 19.09.2007 | |
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 19.09.2007 | |
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Précédent [2008/24] | AT | 19.09.2007 | |
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 19.09.2007 | |
FI | 19.09.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Précédent [2008/13] | AT | 19.09.2007 | |
FI | 19.09.2007 | ||
Précédent [2008/10] | FI | 19.09.2007 | Citations: | Recherche | [Y]US4331820 (TAGUCHI KENICHI, et al) [Y] 1-3,5-7,10 * column 2; example 1 *; | [A]US4408077 (SESTANJ KAZIMIR [CA], et al) [A] 1-3,5-7* column 9 *; | [Y]US5659084 (GOMBATZ KERRY JOSEPH [US], et al) [Y] 1-3,5-7,10 * example 2 *; | [Y] - KRUGLOVA, N.V. ET AL., "Reaction of alpha, alpha - dichloro- omega - bromoalkanes and alpha, alpha - dichloro - omega - bromoalkenes with benzylmagnesium and allylmagnesium halides", BULLETIN OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR. DIVISION OF CHEMICAL SCIENCE., USCONSULTANTS BUREAU. NEW YORK., (1972), vol. 21, pages 839 - 842, XP008055048 [Y] 1-3,5-7,10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00854483 | Recherche internationale | [A]US4272545 (WALKER KEITH A M); | [A] - KRUGLOVA N.V. & FREIDLINA R.KH., "Reaction of alpha,alpha-dichloro-omega-bromoalkanes and alpha,alpha-dichloro-omega-bromoalkenes with benzyl- and allylmagnesium halides", CHEMICAL ABSTRACTS, (1972), vol. 77, no. 13, Database accession no. 87716Z, page 352, XP002951553 | [ ] - IZV. AKAD. NAUK SSSR, SER. KHIM., (1972), no. 4, pages 886 - 890 | Examen | - ROSSANDER; MARVEL, "The reaction of the Grignard reagent with gamma-chloropropyl para-toluenesulfonate. A method of lengthening carbon chains by three carbon atoms", J. AM. CHEM. SOC., (1928), vol. 50, pages 1491 - 1497 |