EP1374473 - PROCEDE ET DISPOSITIF PERMETTANT DE CREER, DE CERTIFIER ET D'UTILISER UNE CLE CRYPTOGRAPHIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.12.2011 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 30.10.2013 [2013/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Arcot Systems, Inc. Suite 200, 3200 Patrick Henry Drive Santa Clara, CA 95054 / US | [2011/08] |
Précédent [2004/01] | Pour tous les Etats désignés Arcot Systems, Inc. Suite 200, 3200 Patrick Henry Drive Santa Clara, CA 95054 / US | Inventeur(s) | 01 /
HIRD, Geoffrey, R. 10274 Parkwood Drive, Apt.4 Cupertino, CA 95014 / US | [2004/01] | Mandataire(s) | Robson, Aidan John Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Précédent [2010/47] | Robson, Aidan John Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | ||
Précédent [2004/01] | Abnett, Richard Charles REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02719388.7 | 29.03.2002 | [2004/01] | WO2002US09812 | Numéro de priorité, date | US20010280629P | 29.03.2001 Format original publié: US 280629 P | US20010874795 | 05.06.2001 Format original publié: US 874795 | [2004/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02080445 | Date: | 10.10.2002 | Langue: | EN | [2002/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1374473 | Date: | 02.01.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.10.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1374473 | Date: | 23.02.2011 | Langue: | EN | [2011/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.10.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2006 | Classification | IPC: | H04L9/32, H04L9/08 | [2010/37] | CPC: |
G06F21/62 (EP,US);
H04L9/0869 (EP,US);
H04L9/3226 (EP,US);
H04L9/3247 (EP,US);
H04L2209/046 (EP,US);
H04L2209/20 (EP,US);
H04L2209/56 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2006/31] | H04K1/00, H04L9/00 | ||
Précédent IPC [2004/01] | H04L9/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SICHEREN KRYPTOGRAPHISCHEN SCHLÜSSELERZEUGUNG, -ZERTIFIZIERUNG UND -BENUTZUNG | [2004/01] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR SECURE CRYPTOGRAPHIC KEY GENERATION, CERTIFICATION AND USE | [2004/01] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF PERMETTANT DE CREER, DE CERTIFIER ET D'UTILISER UNE CLE CRYPTOGRAPHIQUE | [2004/01] | Entrée dans la phase régionale | 24.09.2003 | Taxe nationale de base payée | 24.09.2003 | Taxe de recherche payée | 24.09.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.09.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.09.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 24.09.2003 | Requête en examen déposée [2004/01] | 02.10.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.11.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.11.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.08.2010 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 06.10.2010 | 07.09.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.10.2010 | Date des procédures orales (annulées) | 06.01.2011 | Taxe de délivrance payée | 06.01.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10009777.3 Demande retirée : 15.12.2010 | Opposition(s) | 24.11.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 06.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 23.02.2011 | BE | 23.02.2011 | CY | 23.02.2011 | DK | 23.02.2011 | FI | 23.02.2011 | IT | 23.02.2011 | NL | 23.02.2011 | SE | 23.02.2011 | TR | 23.02.2011 | IE | 29.03.2011 | LU | 29.03.2011 | CH | 31.03.2011 | LI | 31.03.2011 | MC | 31.03.2011 | GR | 24.05.2011 | ES | 03.06.2011 | PT | 23.06.2011 | [2013/44] |
Précédent [2013/25] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
IT | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
IE | 29.03.2011 | ||
LU | 29.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Précédent [2012/23] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
IT | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
IE | 29.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Précédent [2012/08] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
IE | 29.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Précédent [2012/07] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Précédent [2011/39] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Précédent [2011/37] | BE | 23.02.2011 | |
CY | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Précédent [2011/36] | SE | 23.02.2011 | |
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | Citations: | Recherche | [A]WO9925086 (SONERA OY [FI], et al) [A] 1-43* the whole document *; | [A]WO0030285 (ARCOT SYSTEMS INC [US], et al) [A] 1-43 * the whole document * | Recherche internationale | [A]US3798605 (FEISTEL H); | [Y]US5206905 (LEE ROBERT D [US], et al); | [A]US5668876 (FALK JOHAN PER [SE], et al); | [A]US5894519 (CLEMOT OLIVIER [FR], et al); | [Y]US6170058 (KAUSIK BALAS NATARAJAN [US]); | [A]US6408388 (FISCHER ADDISON M [US]) |