EP1386502 - SYSTEME DE COMMUNICATION DE MESSAGES ENTRE DES CLIENTS DANS UN RESEAU RADIO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.03.2009 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.03.2009 | Demande réputée retirée | publié le 22.04.2009 [2009/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Etheraction AB Lumavägen 6:1B 120 31 Stockholm / SE | [2004/06] | Inventeur(s) | 01 /
GEUDER, Patrick Maria Prästgardsgata 1 c S-118 52 Stockholm / SE | [2004/06] | Mandataire(s) | Karlström, Lennart, et al Noréns Patentbyrå AB Box 10198 100 55 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2004/06] | Karlström, Lennart, et al Noréns Patentbyra AB, Box 10198 100 55 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02723007.7 | 10.04.2002 | [2004/06] | WO2002SE00710 | Numéro de priorité, date | SE20010001270 | 10.04.2001 Format original publié: SE 0101270 | [2004/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02085053 | Date: | 24.10.2002 | Langue: | EN | [2002/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1386502 | Date: | 04.02.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.10.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 24.10.2002 | Classification | IPC: | H04Q7/22 | [2004/06] | CPC: |
H04H60/91 (EP);
H04H20/57 (EP);
H04L12/1827 (EP);
H04L9/40 (EP);
H04M3/567 (EP);
H04L12/189 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/06] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUM ÜBERMITTELN VON NACHRICHTEN ZWISCHEN CLIENTS IN EINEM FUNKNETZWERK | [2004/06] | Anglais: | A SYSTEM FOR COMMUNICATING MESSAGES BETWEEN CLIENTS IN A RADIO NETWORK | [2004/06] | Français: | SYSTEME DE COMMUNICATION DE MESSAGES ENTRE DES CLIENTS DANS UN RESEAU RADIO | [2004/06] | Entrée dans la phase régionale | 10.11.2003 | Taxe nationale de base payée | 10.11.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.11.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.10.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 10.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/06] | 08.01.2004 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 10.02.2004 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 14.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.10.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/17] | 05.12.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2008 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9810608 (ORANGE PERSONAL COMM SERV LTD [GB], et al); | [A]WO0079826 (INCIRCO AB [SE], et al); | [A] - MADOKA MITSUOKA ET AL., "Instant messaging with mobile phones to support awareness", PROC. SYMP. ON APPL. AND THE INTERNET, (20010108), pages 223 - 230, XP002906981 |