EP1483041 - PROCEDE POUR PRODUIRE DES MEMBRANES CAPILLAIRES A RENFORT DE TISSU, NOTAMMENT DESTINEES A L'ULTRAFILTRATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.06.2011 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 30.10.2013 [2013/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koch Membrane Systems GmbH Kackertstrasse 10 52072 Aachen / DE | [2007/37] |
Précédent [2005/30] | Pour tous les Etats désignés Koch Membrane Systems GmbH Kranzstrasse 7 52070 Aachen / DE | ||
Précédent [2004/50] | Pour tous les Etats désignés Puron AG Krantzstrasse 7 52070 Aachen / DE | Inventeur(s) | 01 /
VOSSENKAUL, Klaus Schlottfelder Winkel 12 52074 Aachen / DE | 02 /
SCHÄFER, Stefan Wildbachstrasse 49 52074 Aachen / DE | [2004/50] | Mandataire(s) | Albrecht, Rainer Harald Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [2004/50] | Albrecht, Rainer Harald, Dr.-Ing. Patentanwälte Andrejewski, Honke & Sozien, Theaterplatz 3 45127 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02724224.7 | 12.03.2002 | [2004/50] | WO2002EP02699 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03076055 | Date: | 18.09.2003 | Langue: | DE | [2003/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1483041 | Date: | 08.12.2004 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.09.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1483041 | Date: | 04.08.2010 | Langue: | DE | [2010/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.09.2003 | Classification | IPC: | B01D69/08, B01D69/12, B01D67/00, D06B3/04 | [2004/50] | CPC: |
B01D69/10 (EP,US);
B01D67/0016 (EP,US);
B01D69/08 (EP,US);
B01D2325/40 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG GEWEBEVERSTÄRKTER KAPILLARFÖRMIGER MEMBRANEN, INSBESONDERE FÜR DIE ULTRAFILTRATION | [2004/50] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING FABRIC-REINFORCED CAPILLARY MEMBRANES, IN PARTICULAR FOR ULTRAFILTRATION | [2004/50] | Français: | PROCEDE POUR PRODUIRE DES MEMBRANES CAPILLAIRES A RENFORT DE TISSU, NOTAMMENT DESTINEES A L'ULTRAFILTRATION | [2004/50] | Entrée dans la phase régionale | 21.08.2004 | Taxe nationale de base payée | 21.08.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.08.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.08.2004 | Requête en examen déposée [2004/50] | 08.05.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.11.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.06.2010 | Taxe de délivrance payée | 02.06.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.05.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 04.08.2010 | TR | 04.08.2010 | AT | 12.03.2011 | FI | 12.03.2011 | GB | 12.03.2011 | IE | 12.03.2011 | IT | 12.03.2011 | LU | 12.03.2011 | ES | 13.03.2011 | SE | 13.03.2011 | BE | 31.03.2011 | CH | 31.03.2011 | DK | 31.03.2011 | FR | 31.03.2011 | LI | 31.03.2011 | MC | 31.03.2011 | [2013/44] |
Précédent [2013/25] | CY | 04.08.2010 | |
AT | 12.03.2011 | ||
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
LU | 12.03.2011 | ||
ES | 13.03.2011 | ||
SE | 13.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2013/21] | CY | 04.08.2010 | |
AT | 12.03.2011 | ||
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
ES | 13.03.2011 | ||
SE | 13.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2013/07] | CY | 04.08.2010 | |
AT | 12.03.2011 | ||
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
ES | 13.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/35] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
ES | 13.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/31] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/11] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/08] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/07] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/06] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/05] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2011/49] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2011/13] | CY | 04.08.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2456650 (RYAN ALBERT O); | [AD]US4061821 (HAYANO FUSAKAZU, et al); | [A]GB1540937 (COMP GENERALE ELECTRICITE); | [A]GB2048726 (POST OFFICE); | [A]US4579079 (NUNDY STANLEY D [CA]); | [A]WO9318219 (HOECHST CELANESE CORP [US]) |