EP1467705 - TAMPON D'APPORT D'AGENTS THERAPEUTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.04.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.05.2013 [2013/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, WI 54956 / US | [2012/25] |
Précédent [2008/39] | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah WI 54956 / US | ||
Précédent [2004/43] | Pour tous les Etats désignés Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 401 North Lake Street Neenah, WI 54956 / US | Inventeur(s) | 01 /
GEHLING, Steven, Craig 1025 Alpine Court Oshkosh, WI 54901 / US | 02 /
KEELY, Charles, Christopher 9407 Memory Lane Neenah, WI 54956 / US | 03 /
LINDSAY, Jeffrey, Dean 20 Diane Lane Appleton, WI 54915 / US | 04 /
GEISER, Kimberly, Marie 1002 W. Prospect Avenue Appleton, WI 54914 / US | 05 /
KOENIG, David, William 1486 Plank Road Menasha, WI 54952 / US | 06 /
MINERATH, Bernard, Joseph 2301 Vinland Street Oshkosh, WI 54901 / US | 07 /
DVORACEK, Barbara, Jo 23 Shamrock Court Appleton, WI 54914 / US | 08 /
TYRRELL, David, John 415 South Olde Oneida Street, Apt. 318 Appleton, WI 54911 / US | 09 /
KRZYSIK, Duane, Gerard 1112 E. Melrose Avenue Appleton, WI 54911 / US | [2004/43] | Mandataire(s) | Mabey, Katherine Frances Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2012/25] | Mabey, Katherine Frances Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Précédent [2007/33] | Mabey, Katherine Frances Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Précédent [2004/43] | Davies, Christopher Robert Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02729340.6 | 04.06.2002 | [2004/43] | WO2002US17605 | Numéro de priorité, date | US20010315882P | 29.08.2001 Format original publié: US 315882 P | US20010027269 | 21.12.2001 Format original publié: US 27269 | [2004/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03020240 | Date: | 13.03.2003 | Langue: | EN | [2003/11] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1467705 | Date: | 20.10.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.03.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1467705 | Date: | 20.06.2012 | Langue: | EN | [2012/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.05.2004 | Classification | IPC: | A61K9/00 | [2004/43] | CPC: |
A61F13/8405 (EP,US);
A61L15/42 (KR);
A61F13/2051 (EP,US);
A61F13/2085 (EP,US);
A61K9/0036 (EP,US);
A61L15/40 (EP,US);
A61L15/44 (EP,US);
A61P15/00 (EP);
A61P5/24 (EP);
A61L2300/30 (EP,US);
A61L2300/40 (EP,US);
A61L2300/402 (EP,US);
A61L2300/41 (EP,US);
A61L2300/432 (EP,US);
A61L2300/602 (EP,US);
Y10S604/904 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [2012/03] |
Précédent [2004/43] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | TAMPON ZUR ABGABE EINES THERAPEUTISCHEN MITTELS | [2004/43] | Anglais: | THERAPEUTIC AGENT DELIVERY TAMPON | [2004/43] | Français: | TAMPON D'APPORT D'AGENTS THERAPEUTIQUES | [2004/43] | Entrée dans la phase régionale | 10.02.2004 | Taxe nationale de base payée | 10.02.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.02.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.03.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 10.02.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.02.2004 | Requête en examen déposée [2004/43] | 05.01.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.05.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.12.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.05.2012 | Taxe de délivrance payée | 03.05.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.01.2007 | Opposition(s) | 21.03.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 20.06.2012 | [2012/48] | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4309997 (DONALD JACK W) [A] 44-50 * figure 1 ** column 1, line 53 - column 2, line 20 *; | [A]US4318405 (SNEIDER VINCENT R) [A] 44-50 * figures 2-5 * * column 3, line 53 - column 4, line 14 *; | [X]US5273521 (PEILER FRANCES K [US], et al) [X] 43-46,49,50 * column 2, line 31 - line 46 * * column 3, line 21 - line 42 * * figure 3 *; | [X]US5295984 (CONTENTE AUDREY [US], et al) [X] 43,44,46,49,50 * figure 13 * * column 11, line 27 - line 57 * * column 15, line 61 - column 16, line 11 *; | [A]US5527534 (MYHLING JOHN [US]) [A] 43-50 * see abstract * * figure 4 * |