EP1370495 - PROCEDE DE FABRICATION D'UN CREUSET EN VERRE DE QUARTZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.09.2007 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 29.07.2009 [2009/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG Quarzstrasse 8 63450 Hanau / DE | [2003/51] | Inventeur(s) | 01 /
KORUS, Gabriele Thomasiusstrasse 2b 04109 Leipzig / DE | 02 /
LAUDAHN, Hilmar Töpferwall 22 06749 Bitterfeld / DE | 03 /
ARNDT, Martin Fritz-Reuter-Strasse 11 06749 Bitterfeld / DE | 04 /
GERTIG, Udo Am Wingert 50 63687 Johannesberg / DE | [2003/51] | Mandataire(s) | Staudt, Armin Walter, et al Sandeldamm 24a 63450 Hanau / DE | [N/P] |
Précédent [2009/31] | Staudt, Armin Walter, et al Patentanwalt Auf der Mauer 8 63674 Altenstadt / DE | ||
Précédent [2005/32] | Staudt, Armin, Dipl.-Ing., et al Patentanwalt Auf der Mauer 8 63674 Altenstadt / DE | ||
Précédent [2004/35] | Staudt, Armin, Dipl.-Ing., et al Patentanwalt Lange Strasse 10 63674 Altenstadt / DE | ||
Précédent [2003/51] | Staudt, Armin Edith-Stein-Strasse 22 63075 Offenbach am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02748301.5 | 05.03.2002 | [2003/51] | WO2002EP02395 | Numéro de priorité, date | DE2001111405 | 08.03.2001 Format original publié: DE 10111405 | DE2001139648 | 11.08.2001 Format original publié: DE 10139648 | [2003/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02070414 | Date: | 12.09.2002 | Langue: | DE | [2002/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1370495 | Date: | 17.12.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 12.09.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1370495 | Date: | 15.11.2006 | Langue: | DE | [2006/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.09.2002 | Classification | IPC: | C03B19/09, C30B15/10, C03C10/00 | [2003/51] | CPC: |
C03B19/095 (EP);
C03C10/0009 (EP);
C30B15/10 (EP);
C30B35/002 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FI, FR, GB, IT [2006/45] |
Précédent [2003/51] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES QUARZGLASTIEGELS | [2003/51] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING A QUARTZ GLASS CRUCIBLE | [2003/51] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION D'UN CREUSET EN VERRE DE QUARTZ | [2003/51] | Entrée dans la phase régionale | 04.09.2003 | Taxe nationale de base payée | 04.09.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.09.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.07.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.09.2003 | Requête en examen déposée [2003/51] | 09.12.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.06.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2006 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.08.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FI | 15.11.2006 | FR | 15.11.2006 | GB | 15.11.2006 | [2008/52] |
Précédent [2008/23] | FI | 15.11.2006 | |
GB | 15.11.2006 | ||
FR | 29.06.2007 | ||
Précédent [2007/50] | FI | 15.11.2006 | |
GB | 15.11.2006 | ||
Précédent [2007/25] | FI | 15.11.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [PX]WO0216677 (HERAEUS QUARZGLAS ;FABIAN HEINZ (DE); LEIST JOHANN (DE); WERDECKER) [PX] 1-5,12-17 * claim - *; | [X]US5389582 (BLACKMER JOHN F ET AL) [X] 1-6,9-17 * column 4, line 33 - line 42 * * column 5, line 11 - line 50 *; | [X]EP0911429 (HERAEUS QUARZGLAS ;SHINETSU QUARTZ PROD (JP)) [X] 1-5,7,8,12-17 * claim - *; | [A]US4102666 (BAUMLER PETER ET AL) [A] 1-17 * column 7, line 4 - line 23 * |