EP1384324 - CIRCUIT CMOS AVEC EXCURSION DE SORTIE CONSTANTE ET RETARD VARIABLE POUR OSCILLATEUR A FREQUENCE COMMANDEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.08.2008 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.02.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.03.2011 [2011/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Elantec Semiconductor, Inc. 675 Tradezone Boulevard Milpitas, CA 95035 / US | [2004/05] | Inventeur(s) | 01 /
LIN, Xijian 40951 Valero Drive Fremont, CA 94539 / US | 02 /
HARVEY, Barry 1701 Holt Avenue Los Altos, CA 94025 / US | 03 /
FAIRGRIEVE, Alexander 835 Sharon Park Drive Menlo Park, CA 94025 / US | [2007/25] |
Précédent [2004/05] | 01 /
LIN, Xijian 40951 Valero Drive Fremont, CA 94539 / US | ||
02 /
HARVEY, Barry 1701 Holt Avenue Los Altos, CA 94025 / US | |||
03 /
FAIRGRIEVE, Alexander 2139 Gordon Avenue Menlo Park, CA 94025 / US | Mandataire(s) | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB Patent- und Rechsanwälte Steinerstraße 15/Haus A 81369 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 36 81479 München / DE | ||
Précédent [2008/04] | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Melchiorstrasse 42 81479 München / DE | ||
Précédent [2004/05] | Fleuchaus, Leo, Dipl.-Ing. Fleuchaus & Gallo, Melchiorstrasse 42 81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02763975.6 | 08.04.2002 | [2004/05] | WO2002US10889 | Numéro de priorité, date | US20010828398 | 06.04.2001 Format original publié: US 828398 | [2004/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02082649 | Date: | 17.10.2002 | Langue: | EN | [2002/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1384324 | Date: | 28.01.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.10.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1384324 | Date: | 26.09.2007 | Langue: | EN | [2007/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.10.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.2004 | Classification | IPC: | H03K5/08 | [2004/05] | CPC: |
H03H11/265 (EP,US);
H03K5/08 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/05] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | CMOS-SCHALTUNG MIT KONSTANTEM AUSGANGSSPANNUNGSHUB UND VARIABLE ZEITVERZÖGERUNG FÜR EINEN SPANNUNGSGESTEUERTEN OSZILLATOR | [2004/05] | Anglais: | A CMOS CIRCUIT WITH CONSTANT OUTPUT SWING AND VARIABLE TIME DELAY FOR A VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR | [2004/05] | Français: | CIRCUIT CMOS AVEC EXCURSION DE SORTIE CONSTANTE ET RETARD VARIABLE POUR OSCILLATEUR A FREQUENCE COMMANDEE | [2004/05] | Entrée dans la phase régionale | 16.10.2003 | Taxe nationale de base payée | 16.10.2003 | Taxe de recherche payée | 16.10.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.10.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.11.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 16.10.2003 | Requête en examen déposée [2004/05] | 28.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.10.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.08.2007 | Taxe de délivrance payée | 08.08.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.06.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 26.09.2007 | BE | 26.09.2007 | CH | 26.09.2007 | CY | 26.09.2007 | DK | 26.09.2007 | FI | 26.09.2007 | LI | 26.09.2007 | NL | 26.09.2007 | TR | 26.09.2007 | SE | 26.12.2007 | GR | 27.12.2007 | DE | 28.12.2007 | ES | 06.01.2008 | PT | 26.02.2008 | GB | 08.04.2008 | IE | 08.04.2008 | LU | 08.04.2008 | IT | 30.04.2008 | MC | 30.04.2008 | [2011/13] |
Précédent [2010/37] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
CY | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
TR | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
GB | 08.04.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
LU | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
CY | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
GB | 08.04.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
LU | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
CY | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
GB | 08.04.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Précédent [2009/29] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
GB | 08.04.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Précédent [2009/23] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Précédent [2008/51] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Précédent [2008/35] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
Précédent [2008/24] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
Précédent [2008/13] | AT | 26.09.2007 | |
FI | 26.09.2007 | ||
Précédent [2008/10] | FI | 26.09.2007 | Citations: | Recherche | [X]EP0689287 (SYMBIOS LOGIC INC [US]) [X] 1-9* figure 11 * | Recherche internationale | [X]US5994939 (JOHNSON LUKE A [US], et al) |