EP1385819 - PROCEDE DE PREPARATION DE DERIVES DE PROSTAGLANDINE ET PRODUIT DE DEPART STEREOSPECIFIQUE CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.10.2016 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.07.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MC, TR | publié le 15.08.2018 [2018/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yonsung Fine Chemical Co. Ltd 51-301, Science Technology Park, Sungkyunkwan University, 300, Chonchon-Dong, Changan-Gu Suwon, Kyonggi-Do 440-746 / KR | [2015/52] |
Précédent [2004/06] | Pour tous les Etats désignés Yonsung Fine Chemical Co. Ltd 51-301, Science Technology Park, Sungkyunkwan University, 300, Chonchon-Dong, Changan-Gu Suwon, Kyonggi-Do 440-746 / KR | Inventeur(s) | 01 /
HAM, Won-Hun Samik Apt. 12-1201 Cheongdam-Dong, Kangnam-Gu Seoul 135-100 / KR | 02 /
OH, Chang-Young 49-4, Seongsan-Dong, Mapo-Gu Seoul 121-250 / KR | 03 /
KIM, Yong-Hyun 73-73, Hwagok 5-Dong, Kangseo-Gu Seoul 157-015 / KR | 04 /
LEE, Yiu-Suk Woosung Apt. 304-407 105, Sadang-Dong, Dongjak-Gu Seoul 156-090 / KR | 05 /
LEE, Kee-Young Inheon Apt.101-602 32-3,Bongcheon-Dong,Kwanak-Gu Seoul 151-050 / KR | [2015/52] |
Précédent [2004/06] | 01 /
HAM, Won-Hun Samik Apt. 12-1201 Cheongdam-Dong, Kangnam-Gu Seoul 135-100 / KR | ||
02 /
OH, Chang-Young 49-4, Seongsan-Dong, Mapo-Gu Seoul 121-250 / KR | |||
03 /
KIM, Yong-Hyun 73-73, Hwagok 5-Dong, Kangseo-Gu Seoul 157-015 / KR | |||
04 /
LEE, Yiu-Suk Woosung Apt. 304-407 105, Sadang-Dong, Dongjak-Gu Seoul 156-090 / KR | |||
05 /
LEE, Kee-Young Inheon Apt.101-602 32-3,Bongcheon-Dong,Kwanak-Gu Seoul 151-050 / KR | Mandataire(s) | Wichmann, Hendrik, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/52] | Wichmann, Hendrik, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2010/43] | Wichmann, Hendrik, et al Wuesthoff & Wuesthoff Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2008/38] | Wichmann, Hendrik, et al Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn Patentanwälte Prinzregentenstrasse 68 81675 München / DE | ||
Précédent [2004/06] | Wichmann, Hendrik, Dr., et al Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn Postfach 86 08 80 81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02769230.0 | 07.05.2002 | [2004/06] | WO2002KR00845 | Numéro de priorité, date | KR20010025011 | 08.05.2001 Format original publié: KR 2001025011 | [2004/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02090324 | Date: | 14.11.2002 | Langue: | EN | [2002/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1385819 | Date: | 04.02.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.11.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1385819 | Date: | 23.12.2015 | Langue: | EN | [2015/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 14.11.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.12.2004 | Classification | IPC: | C07C303/00 | [2004/06] | CPC: |
C07C405/0016 (EP,US);
C07C303/00 (KR);
Y02P20/55 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2015/52] |
Précédent [2004/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PROSTAGLANDINDERIVATEN UND STEREOSPEZIFISCHES AUSGANGSMATERIAL DAFÜR | [2004/06] | Anglais: | PROCESS FOR PREPARING PROSTAGLANDIN DERIVATIVES AND STEREOSPECIFIC STARTING MATERIAL THEREOF | [2004/06] | Français: | PROCEDE DE PREPARATION DE DERIVES DE PROSTAGLANDINE ET PRODUIT DE DEPART STEREOSPECIFIQUE CORRESPONDANT | [2004/06] | Entrée dans la phase régionale | 08.11.2003 | Taxe nationale de base payée | 08.11.2003 | Taxe de recherche payée | 08.11.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.11.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.12.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: KR | 08.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/06] | 19.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.03.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.07.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2015 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.10.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.11.2009 | Opposition(s) | 26.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 19.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 16.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 26.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 19.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 23.12.2015 | BE | 23.12.2015 | CY | 23.12.2015 | DK | 23.12.2015 | ES | 23.12.2015 | FI | 23.12.2015 | MC | 23.12.2015 | NL | 23.12.2015 | SE | 23.12.2015 | TR | 23.12.2015 | PT | 26.04.2016 | IE | 07.05.2016 | LU | 07.05.2016 | CH | 31.05.2016 | FR | 31.05.2016 | LI | 31.05.2016 | [2018/29] |
Précédent [2017/26] | AT | 23.12.2015 | |
BE | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
IE | 07.05.2016 | ||
LU | 07.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 23.12.2015 | |
BE | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
LU | 07.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/04] | AT | 23.12.2015 | |
BE | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
LU | 07.05.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 23.12.2015 | |
BE | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2016/46] | AT | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Précédent [2016/38] | AT | 23.12.2015 | |
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 23.12.2015 | |
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Précédent [2016/35] | ES | 23.12.2015 | |
FI | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
Précédent [2016/26] | FI | 23.12.2015 | |
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
Précédent [2016/24] | FI | 23.12.2015 | |
SE | 23.12.2015 | Citations: | Recherche | [XY]WO9944990 (ASTRA AB [SE], et al) [X] 1 * claim - * [Y] 1-5; | [Y] - SUZUKI M ET AL, "THE THREE-COMPONENT COUPLING SYNTHESIS OF PROSTAGLANDINS", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (1988), vol. 110, no. 14, ISSN 0002-7863, pages 4718 - 4726, XP002308466 [Y] 1-5 * page 4719, column 2, paragraph 2 * * page 4720, column 2, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00222a033 | [Y] - COLLINS P W ET AL, "Synthesis and gastric antisecretory properties of alpha chain diene derivatives of misoprostol.", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. JUL 1986, (198607), vol. 29, no. 7, ISSN 0022-2623, pages 1195 - 1201, XP002308467 [Y] 1-5 * see scheme 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00157a013 | Recherche internationale | [A]EP0364417 (PHARMACIA AB [SE]); | [A]WO9511003 (PHARMACIA AB [SE], et al) |