EP1446132 - DERIVES ANTIDIABETIQUES DE 5'-O-(1-BORANOTRIPHOSPHATE) ADENOSINE-2-SUBSTITUEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.06.2007 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.06.2007 | Demande réputée retirée | publié le 18.07.2007 [2007/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BAR-ILAN UNIVERSITY 52900 Ramat Gan / IL | Pour tous les Etats désignés The University of Montpellier I 5, boulevard Henri IV 34060 Montpellier / FR | [N/P] |
Précédent [2004/34] | Pour tous les Etats désignés BAR-ILAN UNIVERSITY IL-52900 Ramat Gan / IL | ||
Pour tous les Etats désignés The University of Montpellier I 5, boulevard Henri IV 34060 Montpellier / FR | Inventeur(s) | 01 /
FISCHER, Bilha 75 Aadulam Street 73142 Shoham / IL | 02 /
KLEIMAN-NAHUM, Victoria 8 Harashba 75483 Rishon LeTsion / IL | 03 /
PETIT, Pierre 8, rue Grand'Rue Jean Moulin 34000 Montpellier / FR | [2005/21] |
Précédent [2004/40] | 01 /
FISHER, Bilha 75 Aadulam Street 73142 Shoham / IL | ||
02 /
KLEIMAN-NAHUM, Victoria 8 Harashba 75483 Rishon LeTsion / IL | |||
03 /
PETIT, Pierre 8, rue Grand'Rue Jean Moulin 34000 Montpellier / FR | |||
Précédent [2004/34] | 01 /
FISHER, Bilha 75 Aadulam Street 73142 Shoham / IL | ||
02 /
KLEIMAN-NAHUM, Victoria 8 Harashba 75483 Rishon LeTsion / IL | |||
03 /
PETIT, Pierre 8, rue Grand'Rue Jean Moulin 34000 Montpellier / IL | Mandataire(s) | Grosset-Fournier, Chantal Catherine Grosset-Fournier & Demachy 54, rue Saint-Lazare 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2004/34] | Grosset-Fournier, Chantal Catherine Grosset-Fournier & Demachy, 54, rue Saint-Lazare 75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 02777766.3 | 23.10.2002 | [2004/34] | WO2002IL00845 | Numéro de priorité, date | IL20010146142 | 24.10.2001 Format original publié: IL 14614201 | [2004/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03034978 | Date: | 01.05.2003 | Langue: | EN | [2003/18] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1446132 | Date: | 18.08.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.05.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 11.03.2004 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2005 | Classification | IPC: | A61K31/70, C07H19/167, C07H19/20, A61K31/7076, A61P3/10 | [2005/43] | CPC: |
C07H19/20 (EP,US);
A61P3/10 (EP);
A61P43/00 (EP)
|
Précédent IPC [2004/34] | A61K31/7052, A61K31/70, A61K31/69, C07H19/00, C07H19/16, C07H19/167 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/34] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANTIDIABETISCHE 2-SUBSTITUIERTE-5'-O- (1-BORANOTRIPHOSPHAT) ADENOSIN-DERIVATE | [2004/34] | Anglais: | ANTIDIABETIC 2-SUBSTITUTED-5'-O- (1-BORANOTRIPHOSPHATE) ADENOSINE DERIVATIVES | [2004/34] | Français: | DERIVES ANTIDIABETIQUES DE 5'-O-(1-BORANOTRIPHOSPHATE) ADENOSINE-2-SUBSTITUEE | [2004/34] | Entrée dans la phase régionale | 30.04.2004 | Taxe nationale de base payée | 30.04.2004 | Taxe de recherche payée | 30.04.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.04.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.04.2004 | Requête en examen déposée [2004/34] | 05.09.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.01.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/29] | 22.02.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2006 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - HE K ET AL, "Synthesis and separation of diastereomers of ribonucleotide 5'-(alpha-P-borano)triophosphates", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON, US, (1998), vol. 63, no. 17, ISSN 0022-3263, pages 5769 - 5773, XP002964120 [X] 1,13,15,17,18 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo972002g | [DA] - FISCHER B ET AL, "2-Thioether 5'-O-(1-thiotriphosphate)adenosine derivatives as new insulin secretagogues acting through P2Y-receptors", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON, US, (1999), vol. 42, ISSN 0022-2623, pages 3636 - 3646, XP002171036 [DA] 1,20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm990158y | Recherche internationale | [A]US5434143 (SPIELVOGEL BERNARD F [US], et al); | [X] - HE ET AL., "Synthesis and separation of diastereomers of ribonucleotide 5'-(alpha-P-borano)triophosphates", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, (1998), vol. 63, no. 17, pages 5769 - 5773, XP002964120 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo972002g | [A] - KOZARICH ET AL., "Ribonucleoside phosphates via phosphorimidazolidate intermediates. Synthesis of pseudoadenosine 5'-triphosphate", BIOCHEMISTRY, (1973), vol. 12, no. 22, pages 4458 - 4463, XP002964118 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bi00746a024 |