EP1422491 - Méthode, appareil et programme de placement de l'origine d'un système de coordonnées d'une pièce dans un appreil de mesure d'une surface [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.08.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.08.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.08.2018 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.09.2018 [2018/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitutoyo Corporation 20-1, Sakado 1-chome Takatsu-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012 / JP | [2017/39] |
Précédent [2004/22] | Pour tous les Etats désignés Mitutoyo Corporation 20-1, Sakado 1-chome, Takatsu-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 213-0012 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sakurada, Junji c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | 02 /
Kojima, Tsukasa c/o MSTI INC. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | 03 /
Tamai, Toshiyuki c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | [2017/28] |
Précédent [2004/22] | 01 /
Sakurada, Junji, c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | ||
02 /
Kojima, Tsukasa, c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | |||
03 /
Tamai, Toshiyuki, c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2017/39] |
Précédent [2004/22] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03026962.5 | 25.11.2003 | [2004/22] | Numéro de priorité, date | JP20020340930 | 25.11.2002 Format original publié: JP 2002340930 | [2004/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1422491 | Date: | 26.05.2004 | Langue: | EN | [2004/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1422491 | Date: | 06.08.2008 | [2008/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1422491 | Date: | 27.09.2017 | Langue: | EN | [2017/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2008 | Classification | IPC: | G01B5/008, G01B21/04, G05B19/401 | [2004/22] | CPC: |
G01B21/045 (EP,US);
G01B5/012 (EP,US);
G01B5/28 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2017/39] |
Précédent [2009/16] | DE, FR, GB, IT | ||
Précédent [2004/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren, Vorrichtung und Programm zum Setzen des Ursprungs eines Koordinatensystems eines Werkstücks in einem Oberflächentaster | [2004/22] | Anglais: | Method, apparatus and program for setting a workpiece coordinate system origin in a surface property measuring machine | [2004/22] | Français: | Méthode, appareil et programme de placement de l'origine d'un système de coordonnées d'une pièce dans un appreil de mesure d'une surface | [2004/22] | Procédure d'examen | 09.09.2008 | Requête en examen déposée [2008/43] | 16.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.02.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 20.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.03.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 10.05.2017 | Date des procédures orales | 19.05.2017 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 13.06.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2017 | Taxe de délivrance payée | 17.08.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.08.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.10.2008 | Opposition(s) | 28.06.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 25.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 24.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 23.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 27.09.2017 | [2018/28] | Citations: | Recherche | [X]US4825394 (BEAMISH JERALD K [US], et al) [X] 1-26 * abstract * * column 1, line 56 - column 2, line 55 * * column 21, line 46 - column 27, line 39 * * column 44, line 13 - line 17 *; | [X]US4914601 (SMYTH JR JOHN B [US]) [X] 1-26 * abstract * * column 4, line 49 - column 6, line 38 * * figures 1-3 *; | [X]US4962591 (ZELLER RUDOLF [DE], et al) [X] 1-26 * abstract * * column 3, line 22 - column 7, line 20 * * figures 1-4 *; | [XD]JPH11339052 (MITUTOYO CORP) [XD] 1-26 * the whole document *; | [XD]JP2000331171 (MITUTOYO CORP) [XD] 1-26* the whole document *; | [X]US2001045021 (MATSUDA JIRO [JP], et al) [X] 1-26 * abstract * * paragraph [0039] - paragraph [0104] * * figures 1-9,10a * |