EP1452104 - Procede de fabrication de produit absorbant et produit ainsi obtenu [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.02.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCA Hygiene Products AB 405 03 Göteborg / SE | [2004/36] | Inventeur(s) | 01 /
Runeman, Bo Jons Väg 6 433 75 Jonsered / SE | 02 /
Farbrot, Anne Knapehall 44 436 39 Askim / SE | 03 /
Hjorth, Madeleine Raketgaten 10 413 20 Göteborg / SE | 04 /
Dovertie, Ralph Mastgaten 3 426 53 Västra Frölunda / SE | [2004/36] | Mandataire(s) | Andersson, Per Rune Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2010/30] | Andersson, Per Rune Albihns.Zacco AB P. O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | ||
Précédent [2004/36] | Romare, Laila Anette Albihns Göteborg AB Box 142 401 22 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03075613.4 | 28.02.2003 | [2004/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1452104 | Date: | 01.09.2004 | Langue: | EN | [2004/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1452104 | Date: | 20.04.2011 | Langue: | EN | [2011/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.09.2003 | Classification | IPC: | A43D25/18 | [2004/36] | CPC: |
A61F13/511 (EP,KR);
A61F13/15577 (EP,KR);
A61F13/8405 (EP,KR);
B05B7/0861 (EP,KR);
B05B7/10 (EP,KR);
B05C5/02 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/36] | Titre | Allemand: | Absorbierender Artikel und Verfahren zu deren Herstellung | [2004/36] | Anglais: | Method of producing an absorbent article and an absorbent article produced according to the method | [2004/36] | Français: | Procede de fabrication de produit absorbant et produit ainsi obtenu | [2004/36] | Procédure d'examen | 23.02.2005 | Requête en examen déposée [2005/17] | 03.07.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.2011 | Taxe de délivrance payée | 20.01.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.01.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2005 | 03   M06   Taxe payée le   25.04.2005 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.02.2003 | AT | 20.04.2011 | BE | 20.04.2011 | CY | 20.04.2011 | CZ | 20.04.2011 | DK | 20.04.2011 | EE | 20.04.2011 | FI | 20.04.2011 | IT | 20.04.2011 | NL | 20.04.2011 | SE | 20.04.2011 | SI | 20.04.2011 | SK | 20.04.2011 | TR | 20.04.2011 | BG | 20.07.2011 | GR | 21.07.2011 | ES | 31.07.2011 | PT | 22.08.2011 | [2014/34] |
Précédent [2014/21] | AT | 20.04.2011 | |
BE | 20.04.2011 | ||
CY | 20.04.2011 | ||
CZ | 20.04.2011 | ||
DK | 20.04.2011 | ||
EE | 20.04.2011 | ||
FI | 20.04.2011 | ||
IT | 20.04.2011 | ||
NL | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
SK | 20.04.2011 | ||
TR | 20.04.2011 | ||
BG | 20.07.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 20.04.2011 | |
BE | 20.04.2011 | ||
CY | 20.04.2011 | ||
CZ | 20.04.2011 | ||
DK | 20.04.2011 | ||
EE | 20.04.2011 | ||
FI | 20.04.2011 | ||
IT | 20.04.2011 | ||
NL | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
SK | 20.04.2011 | ||
BG | 20.07.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2012/23] | AT | 20.04.2011 | |
BE | 20.04.2011 | ||
CY | 20.04.2011 | ||
CZ | 20.04.2011 | ||
DK | 20.04.2011 | ||
EE | 20.04.2011 | ||
FI | 20.04.2011 | ||
IT | 20.04.2011 | ||
NL | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
SK | 20.04.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2012/10] | AT | 20.04.2011 | |
BE | 20.04.2011 | ||
CY | 20.04.2011 | ||
CZ | 20.04.2011 | ||
DK | 20.04.2011 | ||
EE | 20.04.2011 | ||
FI | 20.04.2011 | ||
NL | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
SK | 20.04.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2012/09] | AT | 20.04.2011 | |
BE | 20.04.2011 | ||
CY | 20.04.2011 | ||
CZ | 20.04.2011 | ||
EE | 20.04.2011 | ||
FI | 20.04.2011 | ||
NL | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2012/02] | AT | 20.04.2011 | |
BE | 20.04.2011 | ||
CY | 20.04.2011 | ||
FI | 20.04.2011 | ||
NL | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2012/01] | AT | 20.04.2011 | |
BE | 20.04.2011 | ||
CY | 20.04.2011 | ||
FI | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2011/52] | AT | 20.04.2011 | |
CY | 20.04.2011 | ||
FI | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2011/50] | CY | 20.04.2011 | |
FI | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
SI | 20.04.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2011/49] | CY | 20.04.2011 | |
FI | 20.04.2011 | ||
SE | 20.04.2011 | ||
GR | 21.07.2011 | ||
ES | 31.07.2011 | ||
PT | 22.08.2011 | ||
Précédent [2011/47] | PT | 22.08.2011 | Citations: | Recherche | [Y]US4785996 (ZIECKER ROGER A [US], et al) [Y] 1,7* column 2, lines 26-35 *; | [Y]US5643588 (ROE DONALD CARROLL [US], et al) [Y] 1,7 * column 19, line 10 - column 20, line 24 *; | [AD]WO0048544 (PROCTER & GAMBLE [US]) [AD] 1-13 * the whole document *; | [A]US6149934 (KRZYSIK DUANE GERARD [US], et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]WO0069484 (PROCTER & GAMBLE [US], et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]EP1250940 (PROCTER & GAMBLE [US]) [A] 1-13 * the whole document * |