EP1442754 - Dispositif pour la diffusion de vapeurs dans l'environnement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.08.2006 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.08.2006 | Demande réputée retirée | publié le 06.09.2006 [2006/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RE.LE.VI. S.P.A. Via Postumia, 1 46040 Rodigo (Mantova) / IT | [N/P] |
Précédent [2004/32] | Pour tous les Etats désignés RE.LE.VI. S.p.a. Via Postumia, 1 46040 Rodigo (Mantova) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Pagani, Fabio, c/o RE.LE.VI.-S.P.A. 1, Via Postumia 46040 Rodigo (Mantova) / IT | [2004/32] | Mandataire(s) | Corradini, Corrado, et al Ing. C. Corradini & C. S.r.l. Via Dante Alighieri 4 42100 Reggio Emilia / IT | [N/P] |
Précédent [2004/32] | Corradini, Corrado, et al Studio Ing. C. CORRADINI & C. S.r.l. 4, Via Dante Alighieri 42100 Reggio Emilia / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 03079186.7 | 24.12.2003 | [2004/32] | Numéro de priorité, date | IT2003RE00011 | 31.01.2003 Format original publié: IT RE20030011 | [2004/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1442754 | Date: | 04.08.2004 | Langue: | EN | [2004/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.05.2004 | Classification | IPC: | A61L9/12, B60H3/00 | [2004/32] | CPC: |
A61L9/12 (EP);
A61L2209/133 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/32] | Etats autorisant lextension | AL | 03.11.2004 | LT | 03.11.2004 | LV | 03.11.2004 | MK | 03.11.2004 | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Dampfabgabe in die Umgebung | [2004/32] | Anglais: | Device for diffusing vapours into the environment | [2004/32] | Français: | Dispositif pour la diffusion de vapeurs dans l'environnement | [2004/32] | Procédure dexamen | 03.11.2004 | Requête en examen déposée [2004/53] | 24.10.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/36] | 11.04.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/36] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2005 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4995555 (WOODRUFF KEITH F [US]) [A] 1-7 * column 2, line 56 - column 4, line 7 * * column 4, line 39 - column 6, line 50; figures 1-9 *; | [A]FR2653979 (JOHNSON & SON INC S C [US]) [A] 1-7 * page 2, lines 1-25 * * page 3, line 26 - page 4, line 34 ** page 7, line 1 - page 8, line 18; figures 1,2 *; | [A]US5172859 (PAGLIN NERIEL [IL], et al) [A] 1-7 * column 2, line 57 - column 3, line 60; figures 1,2 *; | [A]US5810253 (OHAYON NISSIM [IL]) [A] 1-7 * column 6, line 57 - column 7, line 54 * * column 9, line 4 - column 10, line 2 * * column 11, line 20 - column 12, line 22 * * column 13, line 47 - column 14, line 36; figure - * |