EP1497052 - OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE PORTATIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 18.07.2008 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 02.12.2009 [2009/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FCI 145/147 Rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | [N/P] |
Précédent [2005/03] | Pour tous les Etats désignés FCI 145-147 rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | Inventeur(s) | 01 /
LEFAVOUR, John, David 10 Pearson Street Litchfield, NH 03052 / US | 02 /
STELTZER, Gordon, Lewis 51 Langsford Road Kennebunkport, Maine 04046 / US | 03 /
SHLOPAK, Alexander 73 Fairways Street, 11 Bethlehem, NH 03574 / US | 04 /
FAUCHER, Thomas 447 Mast Road Manchester, NH 03102 / US | 05 /
CHADBOURNE, Christopher, Gilpin 18 Oriole Drive Nashua, NH 03063 / US | 06 /
AYER, John, Wayne P.O.Box 402 25 Waterman Road Weare, NH 03281 / US | 07 /
MONTMINY, Armand, Thomas 503 Oak Street Manchester, NH 03104 / US | [2005/15] |
Précédent [2005/03] | 01 /
LEFAVOUR, John, David 10 Pearson Street Litchfield, NH 03052 / US | ||
02 /
STELTZER, Gordon, Lewis 31 B Langan Drive Goffstown, NH 03045 / US | |||
03 /
SHLOPAK, Alexander 73 Fairways Street, 11 Bethlehem, NH 03574 / US | |||
04 /
FAUCHER, Thomas 447 Mast Road Manchester, NH 03102 / US | |||
05 /
CHADBOURNE, Christopher, Gilpin 18 Oriole Drive Nashua, NH 03063 / US | |||
06 /
AYER, John, Wayne 11 Clinton Court Merrimack, NH 03054 / US | |||
07 /
MONTMINY, Armand, Thomas 503 Oak Street Manchester, NH 03104 / US | Mandataire(s) | Regi, François-Xavier, et al FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | [N/P] |
Précédent [2009/49] | Regi, François-Xavier, et al FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | ||
Précédent [2008/30] | Regi, François-Xavier, et al FCI Intellectual Property Manager 145-147 rue Yves Le Coz 78035 Versailles Cedex / FR | ||
Précédent [2007/10] | van Looijengoed, Ferry Antoin Theodorus, et al De Vries & Metman Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam / NL | ||
Précédent [2005/03] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03711612.6 | 14.03.2003 | [2005/03] | WO2003US08123 | Numéro de priorité, date | US20020125908 | 19.04.2002 Format original publié: US 125908 | [2005/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03089165 | Date: | 30.10.2003 | Langue: | EN | [2003/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1497052 | Date: | 19.01.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.10.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 30.10.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.02.2008 | Classification | IPC: | B21D7/06, B21D41/04, B21J9/12, B25B27/10 | [2008/11] | CPC: |
B25B27/10 (EP,US);
Y10T29/53226 (EP,US)
|
Précédent IPC [2005/03] | B21D7/06, B21D41/04, B21J9/12 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/03] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TRAGBARES HYDRAULISCHES CRIMPWERKZEUG | [2005/03] | Anglais: | PORTABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOL | [2005/03] | Français: | OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE PORTATIF | [2005/03] | Entrée dans la phase régionale | 10.11.2004 | Taxe nationale de base payée | 10.11.2004 | Taxe de recherche payée | 10.11.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.11.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.10.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 10.11.2004 | Requête en examen déposée [2005/03] | 06.06.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2008 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US5062290 (HOOVER JOHN B [US]); | [X]US4947672 (PECORA GENNARO L [US], et al); | [Y]US4339942 (SVENSSON UNO); | [X]US4942757 (PECORA GENNARO L [US]); | [X]US2869407 (SWANSON EDWIN C); | [X]US5979215 (LEFAVOUR JOHN D [US], et al); | [X]US4823588 (BUSSEREAU MARCEL [FR], et al); | [A]US6276186 (FRENKEN EGBERT [DE]); | [A]US3786669 (LINES R); | [A]US3554000 (SCHWAB CHARLES J); | [A]US2821877 (SWANSON EDWIN C); | [A]US2729063 (EARL HOADLEY CYRUS); | [A]US2696850 (PETERSON KENNETH E) |