EP1542838 - DISPOSITIF PERMETTANT DE RECOUPER DES RACLETTES D'ESSUIE-GLACES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.05.2008 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.10.2009 [2009/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sieke, Harald Moserstrasse 6 64285 Darmstadt / DE | Pour tous les Etats désignés Sieke, Martin Kiesstrasse 56 64283 Darmstadt / DE | [2005/25] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2005/25] | Mandataire(s) | Habermann Intellectual Property Partnerschaft von Patentanwälten mbB Dolivostraße 15A 64293 Darmstadt / DE | [N/P] |
Précédent [2007/16] | Katscher Habermann Patentanwälte Dolivostrasse 15A 64293 Darmstadt / DE | ||
Précédent [2005/25] | Gornott, Dietmar, Dipl.-Ing. Zilleweg 29 64291 Darmstadt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03753303.1 | 13.09.2003 | [2005/25] | WO2003DE03050 | Numéro de priorité, date | DE20021043690 | 20.09.2002 Format original publié: DE 10243690 | [2005/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004028761 | Date: | 08.04.2004 | Langue: | DE | [2004/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1542838 | Date: | 22.06.2005 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.04.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1542838 | Date: | 25.07.2007 | Langue: | DE | [2007/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.04.2004 | Classification | IPC: | B26D3/28 | [2005/25] | CPC: |
B26D3/28 (EP,US);
B60S1/38 (EP,US);
B60S2001/3846 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/30] |
Précédent [2005/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANORDNUNG ZUM NACHSCHNEIDEN VON SCHEIBENWISCHERBL TTERN | [2005/25] | Anglais: | ARRANGEMENT FOR RETRO-ACTIVELY CUTTING WIPER BLADES | [2005/25] | Français: | DISPOSITIF PERMETTANT DE RECOUPER DES RACLETTES D'ESSUIE-GLACES | [2005/25] | Entrée dans la phase régionale | 07.04.2005 | Taxe nationale de base payée | 07.04.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.04.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.04.2005 | Requête en examen déposée [2005/25] | 15.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.02.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.2007 | Taxe de délivrance payée | 13.06.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.04.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 25.07.2007 | DK | 25.07.2007 | EE | 25.07.2007 | FI | 25.07.2007 | RO | 25.07.2007 | SI | 25.07.2007 | SK | 25.07.2007 | TR | 25.07.2007 | MC | 30.09.2007 | BG | 25.10.2007 | GR | 26.10.2007 | PT | 26.12.2007 | [2009/43] |
Précédent [2009/34] | CY | 25.07.2007 | |
DK | 25.07.2007 | ||
EE | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2009/29] | DK | 25.07.2007 | |
EE | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2009/11] | DK | 25.07.2007 | |
EE | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/28] | DK | 25.07.2007 | |
FI | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/26] | DK | 25.07.2007 | |
FI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/22] | DK | 25.07.2007 | |
FI | 25.07.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/11] | FI | 25.07.2007 | |
BG | 25.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/09] | BG | 25.10.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]DE3120679 (WEICHAND HANS ROLAND) [Y] 21,22 * figure - *; | [X]DE3509786 (KUEMMEL WILLI) [X] 1* the whole document *; | [Y]US4604802 (SAMUELSSON SOREN [US]) [Y] 25 * figure - *; | [DY]DE3510738 (MEITZEL HORST) [DY] 2,4-6,8-10,12,14-18,21-23,25-27,30-33 * the whole document *; | [DXY]DE8633841U (FRANZ FOTTNER GMBH) [DX] 1 * page 5, line 1 - line 6 * [Y] 2,4-6,8-10,12,14-18,21-23,25-27,30-33; | [Y]DE8716269U (WÜSTENBERG) [Y] 26 * figure - *; | [Y]DE4110799 (DIEBOLD MANFRED DIPL ING [DE]) [Y] 2,4-6,8-10,12,14-18,21-23,25-27,30-33 * the whole document *; | [Y]DE9311510U (HEFFNER ROLF DIETER [DE]) [Y] 27 * figures 4A,6 *; | [X]DE9405275U (STARKE GISELA [DE]) [X] 1 * the whole document *; | [Y]DE29606561U (WESSELS HELMUT [DE]) [Y] 2,4-6,8-10,12,14-18,30,33 * figure - *; | [XY]US5848471 (FREELAND JAY [US]) [X] 1,3,7,11,19,20,24,28,29 * column 3, line 10 - column 5, line 67 * [Y] 2,4-6,8-10,12,14-18,21-23,25-27,30-33 |