EP1705525 - AGENT DE CONTROLE DE CHARGE ELECTROSTATIQUE POSITIVE ET TONER POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE IMAGE ELECTROSTATIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.06.2008 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.03.2010 | Changement - mandataire | publié le 14.04.2010 [2010/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ORIENT CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 7-14, Shinmori 1-chome, Asahi-ku Osaka-shi Osaka 535-0022 / JP | [2006/39] | Inventeur(s) | 01 /
YAMATE, Osamu c/o Orient Chem. Ind. Ltd. 8-1, Sanrahigashimachi Neyagawa-shi, Osaka 572-8581 / JP | 02 /
YUSHINA, Heihachi c/o Orient Chem. Ind. Ltd. 8-1, Sanrahigashimachi Neyagawa-shi, Osaka 572-8581 / JP | [2006/39] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Précédent [2006/39] | Jönsson, Hans-Peter Patentanwälte von Kreisler Selting Werner, Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus am Dom) 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03768317.4 | 26.12.2003 | [2006/39] | WO2003JP16898 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005066719 | Date: | 21.07.2005 | Langue: | EN | [2005/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1705525 | Date: | 27.09.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.07.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/39] | Type: | A8 Demande de brevet corrigée | N°: | EP1705525 | Date: | 06.12.2006 | [2006/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.07.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.11.2006 | Classification | IPC: | G03G9/097, C07F7/04 | [2006/39] | CPC: |
G03G9/09733 (EP,US);
C07F7/04 (EP,US);
C07F7/06 (EP,US);
G03G9/09783 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI [2006/48] |
Précédent [2006/40] | (deleted) | ||
Précédent [2006/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KONTROLLMITTEL FÜR POSITIVE ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG UND TONER ZUR ENTWICKLUNG EINES ELEKTROSTATISCHEN BILDES | [2006/39] | Anglais: | POSITIVE ELECTROSTATIC CHARGE CONTROL AGENT AND TONER FOR DEVELOPING ELECTROSTATIC IMAGE | [2006/39] | Français: | AGENT DE CONTROLE DE CHARGE ELECTROSTATIQUE POSITIVE ET TONER POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE IMAGE ELECTROSTATIQUE | [2006/39] | Entrée dans la phase régionale | 10.12.2004 | Traduction produite | 10.12.2004 | Taxe nationale de base payée | 10.12.2004 | Taxe de recherche payée | 10.12.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.12.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.12.2004 | Requête en examen déposée [2006/39] | 27.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.01.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/31] | 21.02.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB798163 (SIEMENS AG) [X] 1,2 * the whole document *; | [X]US5440011 (LAINE RICHARD M [US]) [X] 1-3 * column 6, line 66 - column 9, line 10 * * column 10; table . *; | [L]JP2004046142 (ORIENT CHEMICAL IND) [L] 1-6* the whole document * | Recherche internationale | [A]US3615510 (YUDELSON JOSEPH S, et al); | [A]JPS61209222 (GEN ELECTRIC); | [X]JP2003295521 (ORIENT CHEMICAL IND) |