EP1442906 - Appareil de climatisation avec un réfrigérant supercritique pour véhicules [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2007 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.10.2007 [2007/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Calsonic Kansei Corporation 5-24-15, Minamidai, Nakano-ku Tokyo 164-8602 / JP | [2006/45] |
Précédent [2004/32] | Pour tous les Etats désignés Calsonic Kansei Corporation 5-24-15, Minamidai, Nakano-ku Tokyo 164-8602 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Okawara, Yasuhito c/o Calsonic Kansei Corporation 5-24-15, Minamidai Nakano-ku Tokyo 164-8602 / JP | 02 /
Yajima, Toshio c/o Calsonic Kansei Corporation 5-24-15, Minamidai Nakano-ku Tokyo 164-8602 / JP | [2004/32] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/32] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04002226.1 | 02.02.2004 | [2004/32] | Numéro de priorité, date | JP20030026035 | 03.02.2003 Format original publié: JP 2003026035 | [2004/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1442906 | Date: | 04.08.2004 | Langue: | EN | [2004/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1442906 | Date: | 28.12.2005 | [2005/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1442906 | Date: | 08.11.2006 | Langue: | EN | [2006/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.11.2005 | Classification | IPC: | B60H1/32 | [2004/32] | CPC: |
F25B9/008 (EP,US);
B60H1/3208 (EP,US);
F25B49/022 (EP,US);
B60H2001/3241 (EP,US);
B60H2001/3255 (EP,US);
B60H2001/3266 (EP,US);
B60H2001/3275 (EP,US);
B60H2001/3285 (EP,US);
F25B2309/061 (EP,US);
F25B2341/063 (EP,US);
F25B2600/02 (EP,US);
F25B2600/17 (EP,US);
F25B2600/2505 (EP,US);
F25B2700/19 (EP,US);
F25B2700/2102 (EP,US);
F25B2700/21172 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/36] |
Précédent [2004/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Klimaanlage mit überkritischem Kältemittel für Fahrzeugkarosserien | [2004/32] | Anglais: | Air conditioning apparatus using supercritical refrigerant for vehicle | [2004/32] | Français: | Appareil de climatisation avec un réfrigérant supercritique pour véhicules | [2004/32] | Procédure d'examen | 20.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/12] | 18.05.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.09.2006 | Taxe de délivrance payée | 14.09.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.08.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0952412 (TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS [JP], et al) [A] 1; | [A]EP0952344 (TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS [JP])[A] 1; | [A]DE19947886 (SANDEN CORP [JP]) [A] 1 * column 3, line 33 - line 43 * * column 8, line 13 - line 18 * * figure - *; | [A]US2002100285 (BARUSCHKE WILHELM [DE], et al) [A] 1 * paragraph [0002] - paragraph [0003] * * paragraph [0014] * * paragraph [0023] * * paragraph [0035] * * abstract * | par le demandeur | JPH02931668 |