EP1480194 - Système de récupération d'énergie et procédé de commande correspondant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 14.01.2011 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.01.2011 | Rejet de la demande | publié le 16.02.2011 [2011/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics, Inc. 20, Yeoeuido-dong, Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Précédent [2004/48] | Pour tous les Etats désignés LG Electronics, Inc. 20, Yeoeuido-dong, Youngdungpo-gu Seoul 151-721 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kwak, Jong Woon Namhyeon-dong 1082-30ho 1FI Gwanak-gu Seoul / KR | 02 /
Choi, Jeong Pil LG Village Apt.305-804 Geumgok-dong 530(73/2) Gwonseon-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2004/48] | Mandataire(s) | Trinks, Ole, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2010/47] | Trinks, Ole, et al Meissner, Bolte & Partner GbR P.O. Box 102605 86016 Augsburg / DE | ||
Précédent [2009/29] | Vetter, Ewald Otto, et al Meissner, Bolte & Partner Anwaltssozietät Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | ||
Précédent [2004/48] | Vetter, Ewald Otto, et al Meissner, Bolte & Partner Anwaltssozietät GbR (Depotstrasse 5 1/2, 86199 Augsburg), Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04012105.5 | 21.05.2004 | [2004/48] | Numéro de priorité, date | KR20030032474 | 22.05.2003 Format original publié: KR 2003032474 | [2004/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1480194 | Date: | 24.11.2004 | Langue: | EN | [2004/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1480194 | Date: | 22.03.2006 | [2006/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.2006 | Classification | IPC: | G09G3/288 | [2004/48] | CPC: |
G09G3/2965 (EP,US);
G09G3/296 (KR);
G09G3/298 (EP,US);
G09G2310/066 (EP,US);
G09G2330/024 (EP,US);
G09G3/294 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2006/48] |
Précédent [2004/48] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | System zur Energierückgewinnung und Ansteuerverfahren dafür | [2004/48] | Anglais: | Energy recovery circuit and driving method thereof | [2004/48] | Français: | Système de récupération d'énergie et procédé de commande correspondant | [2004/48] | Procédure dexamen | 15.07.2006 | Requête en examen déposée [2006/34] | 11.09.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.01.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 20.01.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2007 | Date des procédures orales | 22.06.2007 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2011/07] | 22.06.2007 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 23.09.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 07.12.2010 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2011/07] | Recours après examen | 21.08.2007 | Recours reçu No. T1841/07 | 22.10.2007 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 07.12.2010 | Résultat de la procédure de recours : recours du déposant fut rejeté | 07.12.2010 | Date des procédures orales | 13.12.2010 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 02.11.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | PL   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 02.11.2006 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]EP0261584 (UNIV ILLINOIS [US]) [X] 1-7,9-12 * page 8, lines 34-42; figures 5,6,8,9 * * page 9, line 51 - page 10, line 48 * [Y] 8; | [Y]EP1160756 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 8* paragraphs [0125] - [0129]; figure 9 *; | [X]EP1267320 (PIONEER CORP [JP], et al) [X] 1-7,9-12 * paragraphs [0015] , [0044] , [0045] , [0049] - [0052] - [0062] - [0077]; figures 2,4-6 * | Examen | US5861737 |