EP1510743 - Conduit tubulaire de raccordement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.12.2006 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2006 | Demande réputée retirée | publié le 17.01.2007 [2007/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés REHAU AG + Co Rheniumhaus 95111 Rehau / DE | [2005/09] | Inventeur(s) | 01 /
Steffl, Udo Kehrleiten 24 95466 Weidenberg / DE | [2005/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04017264.5 | 22.07.2004 | [2005/09] | Numéro de priorité, date | DE2003135889 | 06.08.2003 Format original publié: DE 10335889 | [2005/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1510743 | Date: | 02.03.2005 | Langue: | DE | [2005/09] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1510743 | Date: | 26.10.2005 | [2005/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2005 | Classification | IPC: | F16L9/127, F16L11/04, C08L77/00, C08L77/02, C08L77/06, C08K3/00, C08K3/34, C08K3/36 | [2005/43] | CPC: |
F16L9/12 (EP);
C08L77/00 (EP);
C08L77/02 (EP);
C08K3/013 (EP);
C08K3/346 (EP);
C08K3/36 (EP);
| C-Set: |
C08L77/00, C08L25/00 (EP);
C08L77/00, C08L2666/06 (EP);
C08L77/00, C08L51/00 (EP);
C08L77/02, C08L25/00 (EP); |
Précédent IPC [2005/09] | F16L9/127, C08L77/00, C08L77/02, C08K3/00, C08K3/34, C08K3/36 | Etats contractants désignés | (deleted) [2006/27] |
Précédent [2005/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Kupplungsleitung | [2005/09] | Anglais: | Coupling pipe | [2005/09] | Français: | Conduit tubulaire de raccordement | [2005/09] | Procédure dexamen | 27.04.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/03] | 24.08.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/03] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 08.06.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | DE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | GB   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | PL   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 08.06.2006 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2006 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0775728 (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO [JP]) [X] 1-7 * the whole document *; | [X]EP0823455 (IDEMITSU KOSAN CO [JP]) [X] 1-7* the whole document *; | [X]WO9914273 (DOW CHEMICAL CO [US]) [X] 1-7 * the whole document * |