EP1519101 - Réservoir purgeable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.10.2015 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG, HU, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 7201 Hamilton Boulevard Allentown, PA 18195-1501 / US | [2005/13] | Inventeur(s) | 01 /
Steidl, Thomas Andrew 2928 Anaheim St. Escondido, CA 92025 / US | 02 /
Vivanco, Gildardo 3828 Mission Boulevard San Diego, CA 92109 / US | 03 /
Birtcher, Charles Michael 30653 Rolling Hills Drive Valley Center, CA 92082 / US | [2005/13] | Mandataire(s) | Marx, Lothar Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Postfach 86 02 45 81629 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/49] | Marx, Lothar Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | ||
Précédent [2005/13] | Marx, Lothar, Dr. Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04022387.7 | 21.09.2004 | [2005/13] | Numéro de priorité, date | US20030669942 | 24.09.2003 Format original publié: US 669942 | [2005/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1519101 | Date: | 30.03.2005 | Langue: | EN | [2005/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1519101 | Date: | 21.02.2007 | [2007/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1519101 | Date: | 03.12.2014 | Langue: | EN | [2014/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.2007 | Classification | IPC: | F17C13/04, C23C16/44, B08B9/00 | [2007/08] | CPC: |
F17C13/04 (EP,US);
H01L21/02 (KR);
B01J4/00 (KR);
B08B9/00 (EP,US);
C23C16/4402 (EP,US);
F17C2221/05 (EP,US);
F17C2223/0153 (EP,US);
F17C2223/033 (EP,US);
F17C2223/043 (EP,US);
F17C2223/047 (EP,US);
F17C2227/044 (EP,US);
F17C2260/044 (EP,US);
|
Précédent IPC [2005/13] | F17C13/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/13] | Titre | Allemand: | Spülbarer Behälter | [2005/13] | Anglais: | Purgeable container | [2005/13] | Français: | Réservoir purgeable | [2005/13] | Procédure d'examen | 22.03.2007 | Requête en examen déposée [2007/19] | 07.11.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.02.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.01.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.05.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.12.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2013 | Date des procédures orales | 14.04.2014 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 07.05.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.09.2014 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 08.09.2014 | Taxe de délivrance payée | 08.09.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.10.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.10.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.11.2007 | Opposition(s) | 04.09.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 09.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 08.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.09.2004 | AT | 03.12.2014 | BE | 03.12.2014 | BG | 03.12.2014 | CY | 03.12.2014 | CZ | 03.12.2014 | DK | 03.12.2014 | EE | 03.12.2014 | ES | 03.12.2014 | FI | 03.12.2014 | MC | 03.12.2014 | NL | 03.12.2014 | PL | 03.12.2014 | RO | 03.12.2014 | SE | 03.12.2014 | SI | 03.12.2014 | SK | 03.12.2014 | TR | 03.12.2014 | GR | 04.03.2015 | PT | 03.04.2015 | [2017/39] |
Précédent [2016/24] | AT | 03.12.2014 | |
BE | 03.12.2014 | ||
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
DK | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
MC | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SI | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Précédent [2016/23] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
DK | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
MC | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SI | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
DK | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SI | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
DK | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Précédent [2015/26] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
Précédent [2015/25] | AT | 03.12.2014 | |
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
Précédent [2015/24] | ES | 03.12.2014 | |
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
Précédent [2015/23] | ES | 03.12.2014 | |
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | Citations: | Recherche | [X]US6431229 (BIRTCHER CHARLES MICHAEL [US], et al) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]EP1327603 (AIR PROD & CHEM [US]) [X] 1-10* the whole document *; | [PX]EP1365041 (AIR PROD & CHEM [US]) [PX] 1-10 * the whole document * |