EP1526761 - Circuit pour alimenter une lampe à barrière diélectrique muni d'une protection contre les surtensions [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.02.2008 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: CH, LI | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | [2007/14] |
Précédent [2005/17] | Pour tous les Etats désignés Patent-Treuhand-Gesellschaft für Elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schallmoser, Oskar Rathausstr. 14 85521 Ottobrunn / DE | [2005/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04022966.8 | 27.09.2004 | [2005/17] | Numéro de priorité, date | DE2003149548 | 22.10.2003 Format original publié: DE 10349548 | [2005/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1526761 | Date: | 27.04.2005 | Langue: | DE | [2005/17] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1526761 | Date: | 29.03.2006 | [2006/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1526761 | Date: | 04.04.2007 | Langue: | DE | [2007/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.02.2006 | Classification | IPC: | H05B41/24 | [2005/17] | CPC: |
H05B41/24 (EP,US);
H05B41/26 (KR);
H05B41/288 (KR);
H05B41/292 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/17] | Titre | Allemand: | Betriebsschaltung für dielektrisch behinderte Entladungslampe mit Überspannungsschutzschaltung | [2005/17] | Anglais: | Circuit for operating a dielectric barrier discharge lamp with overvoltage protection | [2005/17] | Français: | Circuit pour alimenter une lampe à barrière diélectrique muni d'une protection contre les surtensions | [2005/17] | Procédure d'examen | 21.04.2006 | Requête en examen déposée [2006/23] | 20.10.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.2007 | Taxe de délivrance payée | 05.02.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.01.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 04.04.2007 | CZ | 04.04.2007 | DK | 04.04.2007 | EE | 04.04.2007 | FI | 04.04.2007 | IE | 04.04.2007 | NL | 04.04.2007 | PL | 04.04.2007 | RO | 04.04.2007 | SI | 04.04.2007 | SK | 04.04.2007 | TR | 04.04.2007 | BG | 04.07.2007 | SE | 04.07.2007 | GR | 05.07.2007 | ES | 15.07.2007 | PT | 04.09.2007 | LU | 27.09.2007 | BE | 30.09.2007 | MC | 30.09.2007 | HU | 05.10.2007 | [2015/21] |
Précédent [2009/44] | CY | 04.04.2007 | |
CZ | 04.04.2007 | ||
DK | 04.04.2007 | ||
EE | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
RO | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
TR | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
LU | 27.09.2007 | ||
BE | 30.09.2007 | ||
CH | 30.09.2007 | ||
LI | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
HU | 05.10.2007 | ||
Précédent [2009/40] | CY | 04.04.2007 | |
CZ | 04.04.2007 | ||
DK | 04.04.2007 | ||
EE | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
RO | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
LU | 27.09.2007 | ||
BE | 30.09.2007 | ||
CH | 30.09.2007 | ||
LI | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2009/35] | CY | 04.04.2007 | |
CZ | 04.04.2007 | ||
DK | 04.04.2007 | ||
EE | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
RO | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
BE | 30.09.2007 | ||
CH | 30.09.2007 | ||
LI | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2009/31] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
EE | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
RO | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
BE | 30.09.2007 | ||
CH | 30.09.2007 | ||
LI | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2009/11] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
EE | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
RO | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
BE | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2008/40] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
RO | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
BE | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2008/28] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
RO | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2008/22] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2008/14] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Précédent [2008/11] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Précédent [2008/09] | DK | 04.04.2007 | |
FI | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Précédent [2008/08] | DK | 04.04.2007 | |
FI | 04.04.2007 | ||
PL | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Précédent [2007/50] | FI | 04.04.2007 | |
PL | 04.04.2007 | ||
SI | 04.04.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Précédent [2007/49] | FI | 04.04.2007 | |
SI | 04.04.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Précédent [2007/47] | SI | 04.04.2007 | |
ES | 15.07.2007 | Citations: | Recherche | [A]US2002011807 (KOBAYASHI MASAMI [JP], et al) [A] 1,13 * paragraphs [0006] , [0064] , [0065] , [0072]; figure 1 *; | [A]US2002093295 (OKAMOTO MASASHI [JP], et al) [A] 1,13* paragraph [0056]; figure 7 *; | [A]EP1280386 (HARISON TOSHIBA LIGHTNING CORP [JP]) [A] 1,13 * column 2, line 19 - column 2, line 43 * * column 9, line 40 - column 9, line 50 * * column 18, line 14 - column 19, line 56; figures 2,11 * |