EP1542416 - Egalisateur et procédé de mise d'une valeur initiale pour l'égalisateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.11.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2012 | Demande réputée retirée | publié le 26.12.2012 [2012/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [2005/24] | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-01 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Shimobayashi, Shinya c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-01 / JP | 02 /
Matsumoto, Mariko c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-01 / JP | [2005/24] | Mandataire(s) | Stork Bamberger Patentanwälte PartmbB Meiendorfer Strasse 89 22145 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2012/07] | Stork Bamberger Patentanwälte Postfach 73 04 66 22124 Hamburg / DE | ||
Précédent [2005/24] | Patentanwälte Wenzel & Kalkoff Grubesallee 26 22143 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04090485.6 | 10.12.2004 | [2005/24] | Numéro de priorité, date | JP20030411701 | 10.12.2003 Format original publié: JP 2003411701 | [2005/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1542416 | Date: | 15.06.2005 | Langue: | EN | [2005/24] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1542416 | Date: | 27.09.2006 | [2006/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.08.2006 | Classification | IPC: | H04L25/03 | [2005/24] | CPC: |
H04L25/03038 (EP,US);
H04L2025/03477 (EP,US);
H04L2025/03605 (EP,US);
H04L2025/03656 (EP,US);
H04L25/0226 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2007/22] |
Précédent [2005/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Entzerrer und Verfahren zum Setzen eines Startwertes für den Entzerrer | [2005/24] | Anglais: | Equalizer and method of setting initial value for same | [2005/24] | Français: | Egalisateur et procédé de mise d'une valeur initiale pour l'égalisateur | [2005/24] | Procédure dexamen | 20.10.2006 | Requête en examen déposée [2006/49] | 05.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/52] | 10.08.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.05.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5517524 (SATO TERUO [JP]) [X] 1-9 * column 1, line 60 - column 2, line 54 * * column 3, line 19 - line 57 * * figure 2; claim 1 *; | [X]WO0059168 (UNIV BRISTOL [GB], et al) [X] 1,7-9 * page 5, line 4 - line 17 * * page 7, line 15 - line 20 * * page 8, line 13 - line 14 * * claims 1,2 *; | [A] - HAYKIN S, "Adaptive Filter Theory, PASSAGE", ADAPTIVE FILTER THEORY, (1996), pages 432 - 437, XP002251177 [A] 1-9 * the whole document * | Examen | EP0825727 | GB2333013 | par le demandeur | US5517524 | WO0059168 | - Base and Application of Signal Processing, NISSHIN SHUPPAN CO. |