EP1633209 - BOISSON PERMETTANT DE GERER SON POIDS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.07.2010 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nestec S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | [2009/35] |
Précédent [2006/11] | Pour tous les Etats désignés NESTEC S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | Inventeur(s) | 01 /
FERRUZZI, Mario Department of Food Science Purdue University, 745 Agriculture Mall Drive West Lafayette, IN 47907-2009 / US | 02 /
CILLIERS, Johann 1515 Cinnamon Drive Marysville, OH 43040 / US | 03 /
TUOT, James 8530 Stonechat Loop Dublin, OH 43017 / US | [2006/11] | Mandataire(s) | Schuller, Cornelis, et al Société des Produits Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | [N/P] |
Précédent [2006/31] | Schüller, Cornelis, et al Nestec S.A. Intellectual Property Department Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | ||
Précédent [2006/11] | Dale, Gavin Christopher Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 04733339.8 | 17.05.2004 | [2006/11] | WO2004EP05272 | Numéro de priorité, date | US20030475973P | 04.06.2003 Format original publié: US 475973 P | [2006/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004110175 | Date: | 23.12.2004 | Langue: | EN | [2004/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1633209 | Date: | 15.03.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.12.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1633209 | Date: | 26.08.2009 | Langue: | EN | [2009/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.12.2004 | Classification | IPC: | A23L2/00, A23L1/09, A23L1/30, A23L1/308, A23L1/29, A23F3/16, A23C9/13 | [2006/11] | CPC: |
A23C9/152 (EP,US);
A23F3/14 (EP,US);
A23F3/16 (EP,US);
A23F3/163 (EP,US);
A23L2/38 (EP,US);
A23L2/39 (EP,US);
A23L2/52 (EP,US);
A23L27/34 (EP,US);
A23L29/244 (EP,US);
A23L29/35 (EP,US);
A23L33/105 (EP,US);
A23L33/26 (EP,US);
| C-Set: |
A23V2002/00, A23V2200/332, A23V2250/2108, A23V2250/214, A23V2250/6422, A23V2250/1578, A23V2250/264, A23V2250/242 (EP,US);
A23V2002/00, A23V2200/332, A23V2250/2108, A23V2250/214, A23V2250/6422, A23V2250/708, A23V2250/1578 (US,EP);
A23V2002/00, A23V2200/332, A23V2250/214, A23V2250/2116, A23V2250/2108, A23V2250/1578, A23V2250/708, A23V2250/6422 (US,EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/11] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GETRÄNK ZUR GEWICHTSKONTROLLE | [2006/11] | Anglais: | WEIGHT MANAGEMENT BEVERAGE | [2006/11] | Français: | BOISSON PERMETTANT DE GERER SON POIDS | [2006/11] | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2006 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.12.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/11] | 07.04.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.10.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.03.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.07.2009 | Taxe de délivrance payée | 13.07.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.05.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 26.08.2009 | BE | 26.08.2009 | CY | 26.08.2009 | CZ | 26.08.2009 | DK | 26.08.2009 | EE | 26.08.2009 | FI | 26.08.2009 | RO | 26.08.2009 | SE | 26.08.2009 | SI | 26.08.2009 | SK | 26.08.2009 | TR | 26.08.2009 | BG | 26.11.2009 | PT | 28.12.2009 | IE | 17.05.2010 | LU | 17.05.2010 | [2012/47] |
Précédent [2012/43] | AT | 26.08.2009 | |
BE | 26.08.2009 | ||
CY | 26.08.2009 | ||
CZ | 26.08.2009 | ||
DK | 26.08.2009 | ||
EE | 26.08.2009 | ||
FI | 26.08.2009 | ||
RO | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
SK | 26.08.2009 | ||
BG | 26.11.2009 | ||
PT | 28.12.2009 | ||
IE | 17.05.2010 | ||
LU | 17.05.2010 | ||
Précédent [2011/19] | AT | 26.08.2009 | |
BE | 26.08.2009 | ||
CY | 26.08.2009 | ||
CZ | 26.08.2009 | ||
DK | 26.08.2009 | ||
EE | 26.08.2009 | ||
FI | 26.08.2009 | ||
RO | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
SK | 26.08.2009 | ||
BG | 26.11.2009 | ||
PT | 28.12.2009 | ||
IE | 17.05.2010 | ||
Précédent [2010/28] | AT | 26.08.2009 | |
BE | 26.08.2009 | ||
CY | 26.08.2009 | ||
CZ | 26.08.2009 | ||
DK | 26.08.2009 | ||
EE | 26.08.2009 | ||
FI | 26.08.2009 | ||
RO | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
SK | 26.08.2009 | ||
BG | 26.11.2009 | ||
PT | 28.12.2009 | ||
Précédent [2010/23] | AT | 26.08.2009 | |
CY | 26.08.2009 | ||
CZ | 26.08.2009 | ||
DK | 26.08.2009 | ||
EE | 26.08.2009 | ||
FI | 26.08.2009 | ||
RO | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
SK | 26.08.2009 | ||
BG | 26.11.2009 | ||
PT | 28.12.2009 | ||
Précédent [2010/22] | AT | 26.08.2009 | |
CY | 26.08.2009 | ||
CZ | 26.08.2009 | ||
DK | 26.08.2009 | ||
EE | 26.08.2009 | ||
FI | 26.08.2009 | ||
RO | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
BG | 26.11.2009 | ||
PT | 28.12.2009 | ||
Précédent [2010/20] | AT | 26.08.2009 | |
CY | 26.08.2009 | ||
DK | 26.08.2009 | ||
EE | 26.08.2009 | ||
FI | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
BG | 26.11.2009 | ||
PT | 28.12.2009 | ||
Précédent [2010/17] | AT | 26.08.2009 | |
CY | 26.08.2009 | ||
FI | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
BG | 26.11.2009 | ||
PT | 28.12.2009 | ||
Précédent [2010/16] | AT | 26.08.2009 | |
CY | 26.08.2009 | ||
FI | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
PT | 28.12.2009 | ||
Précédent [2010/11] | AT | 26.08.2009 | |
FI | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | ||
SI | 26.08.2009 | ||
Précédent [2010/09] | AT | 26.08.2009 | |
FI | 26.08.2009 | ||
SE | 26.08.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2002132780 (HEISEY MATTHEW THOMAS [US], et al) [X] 1-17,19-30 * page 1, paragraphs 5,8 * * page 5, paragraph 89 * * page 6, paragraphs 92,93 * * page 6, paragraphs 97,98 * * page 8, paragraphs 115,117,119,121,123,125,129 * * page 9, paragraphs 135-138,141,142 * * page 10, paragraphs 143,144,148 * * page 11, paragraph 158 * * page 12, paragraphs 170,171,180 * * page 14; examples 1,2 *; | [XD]WO02078469 (PROCTER & GAMBLE [US]) [XD] 1-6,8,10,12-17,19-21,28-30 * page 2, paragraphs 3,4 * * page 5, paragraph 1 - paragraph 6 * * page 7, paragraphs 2-5 * * page 11, paragraph 2 * * page 12, paragraph 7 * * page 13, paragraph 5 * * page 15, paragraph 7 - page 16, paragraph 1 * * page 20, paragraph 2 - paragraph 4 * * page 22, paragraph 3 - page 23, paragraph 1 ** page 23, paragraph 6 * |