EP1651738 - PROCESSUS DE TRANSFORMATION D'HYDROCARBURE ET CATALYSEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.08.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 02.07.2014 [2014/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HALDOR TOPSO̸E A/S Nymo̸llevej 55 2800 Kgs. Lyngby / DK | [N/P] |
Précédent [2006/18] | Pour tous les Etats désignés HALDOR TOPSOE A/S Nym llevej 55 2800 Kgs. Lyngby / DK | Inventeur(s) | 01 /
HANSEN, Jens, A. Sollerodvej 90A DK-2840 Holte / DK | 02 /
BLOM, Niels Jorgen Brunebjerg 24 Tulstrup DK-3400 Hillerod / DK | 03 /
BYBERG, Birgitte, R. Fuglesangsvej 13 DK-3460 Birkerod / DK | 04 /
WARD, John, W. 19002 Gordon Lane Yorba Linda, CA 92686-4214 / US | [2011/41] |
Précédent [2006/18] | 01 /
HANSEN, Jens, A. Sollerodvej 90A DK-2840 Holte / DK | ||
02 /
BLOM, Niels Jorgen Brunebjerg 24, Tulstrup DK-3400 Hillerod / DK | |||
03 /
BYBERG, Birgitte, R. Fuglesangsvej 13 DK-3400 Hillerod / DK | |||
04 /
WARD, John, W. 19002 Gordon Lane Yorba Linda, CA 92686-4214 / US | Mandataire(s) | (deleted) | [2011/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04739859.9 | 14.06.2004 | [2006/18] | WO2004EP06376 | Numéro de priorité, date | DK20030000960 | 26.06.2003 Format original publié: DK 200300960 | [2006/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005001000 | Date: | 06.01.2005 | Langue: | EN | [2005/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1651738 | Date: | 03.05.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.01.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1651738 | Date: | 12.10.2011 | Langue: | EN | [2011/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.01.2005 | Classification | IPC: | C10G47/16, C10G47/20 | [2006/18] | CPC: |
C10G47/16 (EP,KR,US);
C10G47/20 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/18] | Titre | Allemand: | KOHLENWASSERSTOFFUMWANDLUNGSVERFAHREN UND KATALYSATOR | [2006/18] | Anglais: | HYDROCARBON CONVERSION PROCESS AND CATALYST | [2006/18] | Français: | PROCESSUS DE TRANSFORMATION D'HYDROCARBURE ET CATALYSEUR | [2006/18] | Entrée dans la phase régionale | 26.01.2006 | Taxe nationale de base payée | 26.01.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.01.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.01.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/18] | 06.09.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.02.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.08.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.05.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.09.2011 | Taxe de délivrance payée | 05.09.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.09.2006 | Opposition(s) | 13.07.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 12.10.2011 | DK | 12.10.2011 | EE | 12.10.2011 | SI | 12.10.2011 | BG | 12.01.2012 | GR | 13.01.2012 | PT | 13.02.2012 | IE | 14.06.2012 | LU | 14.06.2012 | CH | 30.06.2012 | LI | 30.06.2012 | MC | 30.06.2012 | [2014/27] |
Précédent [2013/20] | CY | 12.10.2011 | |
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
IE | 14.06.2012 | ||
CH | 30.06.2012 | ||
LI | 30.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2013/08] | CY | 12.10.2011 | |
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2012/35] | CY | 12.10.2011 | |
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/28] | CY | 12.10.2011 | |
SI | 12.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/24] | SI | 12.10.2011 | |
GR | 13.01.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/23] | GR | 13.01.2012 | |
PT | 13.02.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [DX]US5350501 (WARD JOHN J [US]) [DX] 1-11 * column 4, line 3 - column 7, line 37 ** column 14, line 15 - line 24; claims 1,9; table 1 *; | [X]WO9720016 (SHELL INT RESEARCH [NL], et al) [X] 1-11 * page 6, line 34 - page 12, line 15; claims 1,3,8-10 *; | [X]US2002094931 (WANG FENGLAI [CN], et al) [X] 1-11 * columns 1,29; table 6 * |