EP1636972 - RADIO A TRAVERS LA TERRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.06.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Regents of the University of California Los Alamos National Laboratory LC/IP, MS A187 Los Alamos, NM 87545 / US | [N/P] |
Précédent [2014/32] | Pour tous les Etats désignés The Regents of The University of California Los Alamos National Laboratory, LC/IP, MS A187 Los Alamos, NM 87545 / US | ||
Précédent [2006/12] | Pour tous les Etats désignés The Regents of the University of California Los Alamos National Laboratory, LC/IP, MS A187 Los Alamos, NM 87545 / US | Inventeur(s) | 01 /
REAGOR, David, W. 500 Brighton Drive Los Alamos, NM 87544 / US | 02 /
VAZQUEZ-DOMINGUEZ, Jose 600 San Idelfonso Los Alamos, NM 87544 / US | [2006/12] | Mandataire(s) | Wilson Gunn Charles House 148/9 Great Charles Street Birmingham B3 3HT / GB | [2014/32] |
Précédent [2010/34] | Wilson Gunn Charles House 148/9 Great Charles Street Birmingham B3 3HT / GB | ||
Précédent [2009/50] | Wilson Gunn Charles House 148/9 Great Charles Street Birmingham B3 3HT / GB | ||
Précédent [2006/12] | Wilson Gunn Charles House 148/9 Great Charles Street GB-Birmingham B3 3HT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04776406.3 | 08.06.2004 | [2006/12] | WO2004US18355 | Numéro de priorité, date | US20030483146P | 26.06.2003 Format original publié: US 483146 P | US20030719426 | 20.11.2003 Format original publié: US 719426 | [2006/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005002066 | Date: | 06.01.2005 | Langue: | EN | [2005/01] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1636972 | Date: | 22.03.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.01.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1636972 | Date: | 06.08.2014 | Langue: | EN | [2014/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 29.12.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.02.2008 | Classification | IPC: | H04B13/02 | [2014/10] | CPC: |
H04B13/02 (EP,US)
|
Précédent IPC [2006/12] | H04M1/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/12] | Titre | Allemand: | FUNK DURCH DIE ERDE | [2006/12] | Anglais: | THROUGH-THE-EARTH RADIO | [2006/12] | Français: | RADIO A TRAVERS LA TERRE | [2006/12] | Entrée dans la phase régionale | 06.01.2006 | Taxe nationale de base payée | 06.01.2006 | Taxe de recherche payée | 06.01.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.01.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/12] | 10.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.03.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.07.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.03.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.09.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.02.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.06.2014 | Taxe de délivrance payée | 25.06.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.06.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.11.2009 | Opposition(s) | 07.05.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 09.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.06.2004 | AT | 06.08.2014 | BE | 06.08.2014 | CY | 06.08.2014 | CZ | 06.08.2014 | DK | 06.08.2014 | EE | 06.08.2014 | ES | 06.08.2014 | FI | 06.08.2014 | IT | 06.08.2014 | MC | 06.08.2014 | NL | 06.08.2014 | PL | 06.08.2014 | RO | 06.08.2014 | SE | 06.08.2014 | SI | 06.08.2014 | SK | 06.08.2014 | TR | 06.08.2014 | BG | 06.11.2014 | GR | 07.11.2014 | PT | 09.12.2014 | [2017/39] |
Précédent [2016/32] | AT | 06.08.2014 | |
BE | 06.08.2014 | ||
CY | 06.08.2014 | ||
CZ | 06.08.2014 | ||
DK | 06.08.2014 | ||
EE | 06.08.2014 | ||
ES | 06.08.2014 | ||
FI | 06.08.2014 | ||
IT | 06.08.2014 | ||
MC | 06.08.2014 | ||
NL | 06.08.2014 | ||
PL | 06.08.2014 | ||
RO | 06.08.2014 | ||
SE | 06.08.2014 | ||
SI | 06.08.2014 | ||
SK | 06.08.2014 | ||
BG | 06.11.2014 | ||
GR | 07.11.2014 | ||
PT | 09.12.2014 | ||
Précédent [2016/09] | AT | 06.08.2014 | |
CY | 06.08.2014 | ||
CZ | 06.08.2014 | ||
DK | 06.08.2014 | ||
EE | 06.08.2014 | ||
ES | 06.08.2014 | ||
FI | 06.08.2014 | ||
IT | 06.08.2014 | ||
MC | 06.08.2014 | ||
NL | 06.08.2014 | ||
PL | 06.08.2014 | ||
RO | 06.08.2014 | ||
SE | 06.08.2014 | ||
SI | 06.08.2014 | ||
SK | 06.08.2014 | ||
BG | 06.11.2014 | ||
GR | 07.11.2014 | ||
PT | 09.12.2014 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 06.08.2014 | |
CY | 06.08.2014 | ||
CZ | 06.08.2014 | ||
DK | 06.08.2014 | ||
EE | 06.08.2014 | ||
ES | 06.08.2014 | ||
FI | 06.08.2014 | ||
IT | 06.08.2014 | ||
NL | 06.08.2014 | ||
PL | 06.08.2014 | ||
RO | 06.08.2014 | ||
SE | 06.08.2014 | ||
SI | 06.08.2014 | ||
SK | 06.08.2014 | ||
BG | 06.11.2014 | ||
GR | 07.11.2014 | ||
PT | 09.12.2014 | ||
Précédent [2015/23] | AT | 06.08.2014 | |
CY | 06.08.2014 | ||
CZ | 06.08.2014 | ||
DK | 06.08.2014 | ||
EE | 06.08.2014 | ||
ES | 06.08.2014 | ||
FI | 06.08.2014 | ||
IT | 06.08.2014 | ||
NL | 06.08.2014 | ||
PL | 06.08.2014 | ||
RO | 06.08.2014 | ||
SE | 06.08.2014 | ||
SK | 06.08.2014 | ||
BG | 06.11.2014 | ||
GR | 07.11.2014 | ||
PT | 09.12.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 06.08.2014 | |
CY | 06.08.2014 | ||
DK | 06.08.2014 | ||
ES | 06.08.2014 | ||
FI | 06.08.2014 | ||
IT | 06.08.2014 | ||
NL | 06.08.2014 | ||
PL | 06.08.2014 | ||
RO | 06.08.2014 | ||
SE | 06.08.2014 | ||
BG | 06.11.2014 | ||
GR | 07.11.2014 | ||
PT | 09.12.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 06.08.2014 | |
CY | 06.08.2014 | ||
ES | 06.08.2014 | ||
FI | 06.08.2014 | ||
NL | 06.08.2014 | ||
PL | 06.08.2014 | ||
SE | 06.08.2014 | ||
BG | 06.11.2014 | ||
GR | 07.11.2014 | ||
PT | 09.12.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 06.08.2014 | |
ES | 06.08.2014 | ||
FI | 06.08.2014 | ||
PL | 06.08.2014 | ||
SE | 06.08.2014 | ||
BG | 06.11.2014 | ||
GR | 07.11.2014 | ||
PT | 09.12.2014 | ||
Précédent [2015/10] | ES | 06.08.2014 | |
FI | 06.08.2014 | ||
SE | 06.08.2014 | ||
BG | 06.11.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 06.08.2014 | |
SE | 06.08.2014 | Citations: | Recherche | [A]WO0004662 (NIELSEN MEDIA RES INC [US]) [A] 1,10,19 * page 16, paragraph 2 - page 18, paragraph 1 ** figures 1,9 *; | [A] - REAGOR D ET AL, "A high-temperature superconducting receiver for low-frequency radio waves", IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, USA, (19971201), vol. 7, no. 4, pages 3845 - 3849, XP002467894 [A] 1-23 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/77.659437 | Recherche internationale | [Y]US6088351 (JENKIN KEITH R [US], et al); | [YP]US2003016411 (ZHOU JINGYU [US], et al); | [A]US2003063014 (STOLARCZYK LARRY G [US]); | [YE]US2005176391 (BUTTERS BENNETT M [US]) | Examen | GB2251326 |