EP1805033 - SUBSTRATS COMPORTANT DES COUCHES ELECTROCONDUCTRICES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.10.2014 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.10.2014 | Demande réputée retirée | publié le 12.11.2014 [2014/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hueck Folien GmbH Gewerbepark 30 4342 Baumgartenberg / AT | [2007/28] | Inventeur(s) | 01 /
KASTNER, Friedrich Untersteinbach 17 A-4710 Grieskirchen / AT | 02 /
BERGSMANN, Martin Martinelligang 11 4020 Linz / AT | 03 /
WAGNER, Evelyne Porzellangasse 33A/4/5 A-1090 Wien / AT | [2007/46] |
Précédent [2007/28] | 01 /
KASTNER, Friedrich Untersteinbach 17 A-4710 Grieskirchen / AT | ||
02 /
BERGSMANN, Martin Steiglandweg 7 A-4060 Leonding / AT | |||
03 /
WAGNER, Evelyne Porzellangasse 33A/4/5 A-1090 Wien / AT | Mandataire(s) | Landgraf, Elvira, et al Schulfeld 26 4210 Gallneukirchen / AT | [2007/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04790663.1 | 20.10.2004 | [2007/28] | WO2004EP11855 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006042568 | Date: | 27.04.2006 | Langue: | DE | [2006/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1805033 | Date: | 11.07.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.04.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.04.2006 | Classification | IPC: | B41M3/14, B42D15/00, B42D15/10, D21H21/48, G07D7/00, C08J7/04 | [2007/28] | CPC: |
H05K1/09 (EP,US);
B42D25/29 (EP);
C08J7/043 (EP,US);
C08J7/044 (EP,US);
C08J7/052 (EP,US);
D21H21/48 (EP);
H01B1/127 (EP);
B41M3/14 (EP);
D21H21/42 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/28] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SUBSTRATE MIT ELEKTRISCH LEITFÄHIGEN SCHICHTEN | [2007/28] | Anglais: | SUBSTRATES COMPRISING ELECTROCONDUCTIVE LAYERS | [2007/28] | Français: | SUBSTRATS COMPORTANT DES COUCHES ELECTROCONDUCTRICES | [2007/28] | Entrée dans la phase régionale | 10.04.2007 | Taxe nationale de base payée | 10.04.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.04.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.04.2007 | Requête en examen déposée [2007/28] | 26.07.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.01.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.05.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.11.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.06.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/46] | 01.07.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/46] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.07.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 24.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0753623 (MANTEGAZZA A ARTI GRAFICI [IT]) [X] 1* claim 1 *; | [X]DE19915440 (WHD ELEKTRON PRUEFTECH GMBH [DE]) [X] 1 * claim 1 *; | [X]WO0120691 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1,21,41,56 * claims 1,3,4 * * page 9, line 1 - line 17 * * figures 1,2 *; | [X]DE10111851 (WHD ELEKTRON PRUEFTECH GMBH [DE]) [X] 1 * claim 1 *; | [X]EP1357226 (HUECK FOLIEN GMBH [AT]) [X] 1-56 * claims 1-57 * * paragraph [0075] * * paragraph [0084] - paragraph [0085] *; | [X]WO2004081545 (UNIV GLASGOW [GB], et al) [X] 1,21,41,56 * claims 1,2,6,16 * | par le demandeur | EP0426801 | WO9966128 | DE10025522 | EP1185422 |