EP1649808 - Appareil de mesure du taux de sucre sanguin [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.05.2007 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.05.2007 | Retrait de la demande | publié le 13.06.2007 [2007/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/17] | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Cho, Ok-Kyung c/o Hitachi Ltd. New Marunouchi Bldg. 6-1, Marunouchi, 1 Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | 02 /
Kim, Yoon-Ok c/o Hitachi Ltd. New Marunouchi Bldg. 6-1, Marunouchi, 1 Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | 03 /
Maruoka, Kurazo c/o Hitachi Ltd. New Marunouchi Bldg. 6-1, Marunouchi, 1 Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | 04 /
Mitsumaki, Hiroshi c/o Hitachi Ltd. New Marunouchi Bldg. 6-1, Marunouchi, 1 Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [2006/17] | Mandataire(s) | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [2006/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 05001045.3 | 19.01.2005 | [2006/17] | Numéro de priorité, date | JP20040304794 | 19.10.2004 Format original publié: JP 2004304794 | [2006/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1649808 | Date: | 26.04.2006 | Langue: | EN | [2006/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.02.2006 | Classification | IPC: | A61B5/145, A61B5/00 | [2006/17] | CPC: |
A61B5/01 (EP,US);
A61B5/14532 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2007/01] |
Précédent [2006/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Blutzuckermessgerät | [2006/17] | Anglais: | Blood sugar level measuring apparatus | [2006/17] | Français: | Appareil de mesure du taux de sucre sanguin | [2006/17] | Procédure d'examen | 31.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/22] | 08.05.2007 | Demande retirée par le demandeur [2007/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO0128414 (KAUFMANN KIM YUN OAK [DE], et al) [A] 1-7 * page 1 - page 20 *; | [A]US6269314 (IITAWAKI TOMOKI [JP], et al) [A] 1-3* figure 2 *; | [A]US2003010898 (MACKENZIE HUGH ALEXANDER [GB], et al) [A] 1-3 * paragraph [0078]; figure 5 *; | [X] - OK KYUNG CHO ET AL, "NONINVASIVE MEASUREMENT OF GLUCOSE BY METABOLIC HEAT CONFORMATION METHOD", CLINICAL CHEMISTRY, AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY, WASHINGTON, DC, US, (20040812), vol. 50, no. 10, ISSN 0009-9147, pages 1894 - 1898, XP001209544 [X] 1-7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2004.036954 |