Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP1637592

EP1637592 - Cellules précurseurs neurales, leur procédé de production et leur utilisation pour la thérapie d'anomalies neurales [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutL'examen est en cours
Statut actualisé le  14.11.2016
Base de données mise à jour au 20.09.2017
Dernier événement   Tooltip04.08.2017Changement - mandataire 
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Brüstle, Oliver, Prof. Dr.
c/o Institut für Rekonstruktive Neurobiologie Universität Bonn Sigmund-Freud-Strasse 25
53127 Bonn / DE
[2006/12]
Inventeur(s)01 / voir demandeur
...
 [2006/12]
Mandataire(s)Sattler de Sousa e Brito, Clara , et al
Arroba-IP
Maximilianstrasse 29
80539 München / DE
[N/P]
Précédent [2014/42]Sattler de Sousa e Brito, Clara
Zwicker Schnappauf & Partner
Radlkoferstrasse 2
81373 München / DE
Précédent [2014/16]Sattler de Sousa e Brito, Clara
Liermann - Castell
Patentanwaltskanzlei
Willi-Bleicher-Straße 7
52353 Düren / DE
Précédent [2006/12]Grund, Martin , et al
GRUND Intellectual Property Group Postfach 44 05 16
80754 München / DE
Numéro de la demande, date de dépôt05017964.718.12.1998
[2006/12]
Numéro de priorité, dateDE199715686419.12.1997         Format original publié: DE 19756864
[2006/12]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP1637592
Date:22.03.2006
Langue:DE
[2006/12]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP30.01.2006
ClassificationInternationale:C12N5/08, C12N5/10, A61K35/30, A61K48/00
[2006/12]
Etats contractants désignésAT,   BE,   CH,   CY,   DE,   DK,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PT,   SE [2006/12]
TitreAllemand:Neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Therapie von neuralen Defekten[2006/12]
Anglais:Neuronal progenitor cells, methods to produce them and uses thereof for the therapy of neural defects[2006/12]
Français:Cellules précurseurs neurales, leur procédé de production et leur utilisation pour la thérapie d'anomalies neurales[2006/12]
Procédure dexamen14.09.2006Requête en examen déposée  [2006/43]
12.10.2006Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
08.12.2006Réponse à une notification de la division dexamen
11.07.2016Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M10)
16.06.2017Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
Demande(s) initiale(s)   TooltipEP98966817.3  / EP1040185
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP19980966817) est  20.11.2000
Taxes payéesTaxe annuelle
18.08.2005Taxe annuelle Année du brevet 03
18.08.2005Taxe annuelle Année du brevet 04
18.08.2005Taxe annuelle Année du brevet 05
18.08.2005Taxe annuelle Année du brevet 06
18.08.2005Taxe annuelle Année du brevet 07
18.08.2005Taxe annuelle Année du brevet 08
06.12.2006Taxe annuelle Année du brevet 09
10.12.2007Taxe annuelle Année du brevet 10
18.12.2008Taxe annuelle Année du brevet 11
22.12.2009Taxe annuelle Année du brevet 12
23.12.2010Taxe annuelle Année du brevet 13
22.12.2011Taxe annuelle Année du brevet 14
19.12.2012Taxe annuelle Année du brevet 15
20.12.2013Taxe annuelle Année du brevet 16
23.12.2014Taxe annuelle Année du brevet 17
28.12.2015Taxe annuelle Année du brevet 18
22.12.2016Taxe annuelle Année du brevet 19
Citations:Recherche[X]WO9702049  (UNIV EMORY [US]) [X] 1-3,18,23,31-38 * the whole document *;
 [X]WO9716534  (GENENTECH INC [US]) [X] 1-38 * the whole document *;
 [X]WO9512665  (DIACRIN INC [US]) [X] 1-38 * the whole document *;
 [DA]  OKABE S ET AL, "Development of neuronal precursor cells and functional postmitotic neurons from embryonic stem cells in vitro.", MECHANISMS OF DEVELOPMENT, (1996 SEP) 59 (1) 89-102, (199609), XP002105103 [DA] 1-38 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0925-4773(96)00572-2
 [A]  OSTENFELD T ET AL, "RECENT ADVANCES IN STEM CELL NEUROBIOLOGY", ADVANCES AND TECHNICAL STANDARDS IN NEUROSURGERY, SPRINGER VERLAG, NEW YORK, NY, US, (2003), vol. 28, ISSN 0095-4829, pages 3 - 89, XP009009717
 [PA]  THOMSON J A ET AL, "EMBRYONIC STEN CELL LUNES DERIVED FROM HUMAN BLASTOCYSTS", SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, US, (19981106), vol. 282, ISSN 0036-8075, pages 1145 - 1147, XP002121340

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.282.5391.1145
 [PX]  BRUSTLE O ET AL, "In vitro-generated neural precursors participate in mammalian brain development.", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, (19971223), vol. 94, pages 14809 - 14814, XP002105104 [PX] 1,18,23,31-38 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1073/pnas.94.26.14809