EP1635191 - Dispositif d'asservissement de la vitesse d'un véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.05.2007 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.05.2007 | Demande réputée retirée | publié le 06.06.2007 [2007/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2006/11] | Inventeur(s) | 01 /
Zimmermann, Uwe Im Hof 6 71686 Remseck / DE | 02 /
Pruksch, Achim Buchenweg 1 74861 Neudenau / DE | [2006/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 05107116.5 | 02.08.2005 | [2006/11] | Numéro de priorité, date | DE20041043358 | 08.09.2004 Format original publié: DE102004043358 | [2006/11] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1635191 | Date: | 15.03.2006 | Langue: | DE | [2006/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.01.2006 | Classification | IPC: | G01S13/93, B60K31/00, B60T7/12 | [2006/11] | CPC: |
G01S13/931 (EP);
B60W30/16 (EP);
G01S2013/93185 (EP);
G01S2013/9319 (EP);
G01S2013/9321 (EP);
G01S2013/9323 (EP);
| Etats contractants désignés | (deleted) [2006/47] |
Précédent [2006/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit eines Fahrzeugs | [2006/11] | Anglais: | Device for controlling the speed of a vehicle | [2006/11] | Français: | Dispositif d'asservissement de la vitesse d'un véhicule | [2006/11] | Procédure dexamen | 16.09.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/23] | 16.01.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/23] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 30.10.2006 | DE   M01   Pas encore payé | 30.10.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 30.10.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 30.10.2006 | GB   M01   Pas encore payé | 30.10.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 30.10.2006 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 30.10.2006 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2000258524 ; | [XY]US5283622 (UENO HIROSHI [JP], et al) [X] 1-6,8,9 * column 3, lines 33-35 * * column 4, line 43 - column 5, line 2; figure 3 * * column 6, lines 23-51; figure 5 * [Y] 7; | [Y]EP0758093 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 1,2,4-7,9 * column 2, lines 23-34; figure 1 * * column 3, lines 32-40 * * column 4, line 52 - column 6, line 18; figures 8,9A,9B *; | [Y]US5712640 (ANDOU HIROYUKI [JP], et al) [Y] 1-7,9 * figure 2 *; | [Y]DE19935123 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [Y] 1-3,5,6,9 * column 5, line 46 - column 6, line 45; figures 5A,5B,6 *; | [XY]WO0054070 (VOLKSWAGEN AG [DE], et al) [X] 1-3,5,8,9 * page 1, lines 8-11,22-27 * * page 3, line 4 - page 5, line 14; figure 1 * [Y] 7; | [YD]DE19934670 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [YD] 1-7,9 * column 4, lines 20-41 * * column 6, line 50 - column 11, line 16; figures 1,2,4,5 *; | [XY]US6246502 (OKADA TOHRU [JP], et al) [X] 1,2,5,6,9 * column 8, line 29 - column 9, line 3; figures 12,13 * * column 10, lines 27-36 * * column 10, line 56 - column 11, line 18; figure 16 * [Y] 7; | [Y]EP1324068 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [Y] 1-6,9 * paragraphs [0003] , [0005]; figure 9 *; | [Y]DE10244205 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 1,2,4-7,9 * paragraphs [0014] - [0025]; figures 1,2 *; | [X]DE10261027 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,4,6,9 * paragraphs [0020] , [0021] , [0025]; figures 3,6-8 *; | [XP]EP1522869 (VALEO SCHALTER & SENSOREN GMBH [DE]) [XP] 1-4,6,9 * paragraphs [0018] , [0043] - [0050]; figure 4 * * column 1, lines 26-28 * * column 6, lines 15-19 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010103), vol. 2000, no. 12, & JP2000258524 A 20000922 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1,2,5,6,9 * abstract * | par le demandeur | DE19934670 |