EP1853856 - DISPOSITIF DE REFRIGERATION AU CO2 AVEC RECUPERATION DE CHALEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.11.2015 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2015 | Demande réputée retirée | publié le 16.12.2015 [2015/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carrier Corporation A Corporation of the State of Delaware 1 Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | [N/P] |
Précédent [2007/46] | Pour tous les Etats désignés Carrier Corporation A Corporation of the State of Delaware 1 Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | Inventeur(s) | 01 /
HEINBOKEL, Bernd Am Rheinufer 21 50999 Köln / DE | 02 /
HAAF, Siegfried Holzweg 4 50999 Köln / DE | 03 /
GUPTE, Neelkanth, S. Carrier Corporatione One Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | 04 /
JONSSON, Ulf, J. Carrier Corporation One Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | 05 /
SIENEL, Tobias H. c/o Carrier Kältetechnik Deutschland GmbH Am Mainzer Weg 7, 55246 Mainz-Kostheim / DE | [2008/27] |
Précédent [2008/11] | 01 /
HEINBOKEL, Bernd Am Rheinufer 21 50999 Köln / DE | ||
02 /
HAAF, Siegfried Holzweg 4 50999 Köln / DE | |||
03 /
GUPTE, Neelkanth, S. Carrier Corporatione One Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | |||
04 /
JONSSON, Ulf, J. Carrier Corporation One Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | |||
05 /
SIENEL, Tobias H. Carrier Corporation One Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | |||
Précédent [2007/46] | 01 /
HEINBOKEL, Bernd Am Rheinufer 21 50999 Köln / DE | ||
02 /
HAAF, Siegfried Holzweg 4 50999 Köln / DE | |||
03 /
GUPTE, Neelkanth, S. Carrier Corporatione One Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | |||
04 /
JONSSON, Ulf, J. Carrier Corporation One Carrier Place Farmington, CT 06034-4015 / US | Mandataire(s) | Klunker, Hans-Friedrich Klunker Schmitt-Nilson Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/46] | Klunker, Hans-Friedrich Patentanwälte Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 80797 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05707519.4 | 18.02.2005 | [2007/46] | WO2005EP01727 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006087011 | Date: | 24.08.2006 | Langue: | EN | [2006/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1853856 | Date: | 14.11.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.08.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.08.2006 | Classification | IPC: | F25B1/10, F25B29/00 | [2007/46] | CPC: |
F25B1/10 (EP,US);
F25B29/003 (EP,US);
F25B9/008 (EP,US);
F25B2309/061 (EP,US);
F25B2339/047 (EP,US);
F25B2400/075 (EP,US);
F25B2400/22 (EP,US);
F25B29/00 (US);
F25D21/10 (EP,US);
F25D21/12 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/46] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | CO2-KÄLTEVORRICHTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG | [2007/46] | Anglais: | CO2-REFRIGERATION DEVICE WITH HEAT RECLAIM | [2007/46] | Français: | DISPOSITIF DE REFRIGERATION AU CO2 AVEC RECUPERATION DE CHALEUR | [2007/46] | Entrée dans la phase régionale | 07.09.2007 | Taxe nationale de base payée | 07.09.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.09.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/46] | 07.11.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.07.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.06.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/51] | 16.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/51] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.09.2008 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 13.07.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.07.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.07.2009 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US3675441 (PEREZ ARTHUR) [X] 1,6-13,16,18-20 * column 3, line 26 - column 4, line 61; figure 1 *; | [X]GB143527 (DET DANSKE FRYSNINGS COMPAGNI) [X] 1,6-13,18,19 * the whole document *; | [X]JP2004100979 ; | [X]JP2004184028 ; | [X]CH225518 (ESCHER WYSS MASCHF AG [CH]) [X] 1,3,4,7,10,11,18 * the whole document *; | [Y]FR2488683 (REFRIGERATION CIE CALADOISE [FR]) [Y] 15 * the whole document *; | [Y]US3462966 (REID PHILIP L, et al) [Y] 14,21 * column 3, line 38 - column 4, line 51; figure 2 *; | [X]US5400615 (PEARSON STEPHEN F [GB]) [X] 1,7,10-12,18,19 * the whole document *; | [X]US6668572 (SEO KOOK-JEONG [KR], et al) [X] 1,6-8,10,11,16-18,20,22 * the whole document *; | [X]US2004144528 (KUNIMOTO KEIJIRO [JP], et al) [X] 1,7-11,17,18,22 * the whole document *; | [X]DE102004007932 (DENSO CORP [JP]) [X] 1,7-12,18 * paragraph [0035] *; | [X]JP2004156847 ; | [X]EP0908688 (COSTAN SPA [IT]) [X] 1,18 * the whole document *; | [X]JP2001099503 ; | [X]JP2004218944 ; | [A]JPH10253228 ; | [A]US2537314 (HENRY MORTENSEN) [A] 15 * the whole document *; | [A]JP2004085104 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2004100979 A 20040402 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1,2,18 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2004184028 A 20040702 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1,2,18 * abstract * | [XY] - SCHIESARO P ET AL, "DEVELOPMENT OF A TWO STAGE CO2 SUPERMARKET SYSTEM", IIR CONFERENCE. NEW TECHNOLOGIES IN COMMERCIAL REFRIGERATION, (20020722), pages 1 - 10, XP001169091 [X] 1,3,5 * the whole document * [Y] 14,15,21 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2004156847 A 20040603 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1,8,10,11,17,18,22 * the whole document * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010803), vol. 2000, no. 21, & JP2001099503 A 20010413 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [X] 1,3,4,6-11,18 * the whole document * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2004218944 A 20040805 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1,7,8,10,11,18 * the whole document * | [X] - REKSTAD H ET AL, "MEASUREMENTS ON A TWO-STAGE CO2-COMPRESSOR", SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID - REFRIGERATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, PARIS, FR, (20040829), ISSN 0151-1637, page COMPLETE, XP000962566 [X] 1,3,18 * the whole document * | [X] - RIEBERER R ET AL, "CO2 HEAT PUMPS FOR SPACE HEATING AND TAP WATER HEATING", INTERNATIONAL CONGRESS OF REFRIGERATION. PROCEEDINGS - CONGRES INTERNATIONAL DU FROID. COMPTES RENDUS, XX, XX, (19990919), vol. 3, page COMPLETE, XP000962271 [X] 1,16-18 * the whole document * | [X] - GEBHARDT D ET AL, "ENTWICKLUNG EINER TRANSKRITISCHEN ZWEISTUFIGEN SUPERMARKTKAELTEANLAGE FUER TIEF- UND NORMALKUEHLUNG (2) DEVELOPMENT OF A SUPERMARKET TRANSCRITICAL MULTISTAGE REFRIGERATING PLANT FOR CHILLING AND FREEZING", KALTE UND KLIMATECHNIK, GENTNER, STUTTGART, DE, (200310), vol. 56, ISSN 0343-2246, pages 54 - 65, XP008028730 [X] 1,3,5 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19981231), vol. 1998, no. 14, & JP10253228 A 19980925 (SANDEN CORP) [A] 5,14,21 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2004085104 A 20040318 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [A] 15 * the whole document * | Examen | JP2004003801 | GB2453515 | EP1826510 | - STENE ET AL, "Residential CO2 heat pump system for combined space heating and hot water heating", INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION, ELSEVIER, PARIS, FR, vol. 28, no. 8, ISSN 0140-7007, (20051201), pages 1259 - 1265, (20051201), XP025278279 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2005.07.006 | - RIEBERER R ET AL, "CO2 HEAT PUMPS FOR SPACE HEATING AND TAP WATER HEATING", INTERNATIONAL CONGRESS OF REFRIGERATION. PROCEEDINGS - CONGRESINTERNATIONAL DU FROID. COMPTES RENDUS, (19990919), vol. 3, page COMPLETE, XP000962271 | - STENE J, "RESIDENTIAL CO2 HEAT PUMP SYSTEM FOR COMBINED SPACE HEATING AND HOT WATER HEATING", SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID - REFRIGERATION SCIENCE ANDTECHNOLOGY, PARIS, FR, (20040829), ISSN 0151-1637, page COMPLETE, XP000962560 | par le demandeur | US3675441 | - MEI ET AL., "warm liquid refrigerant for defrosting supermarket refrigerated display cases", ASHRAE TRANSACTIONS, (2002), pages 669 - 672 |