EP1751142 - DERIVES PYRIMIDIQUES POUR LE TRAITEMENT DE LA CROISSANCE DE CELLULES ANORMALES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.07.2008 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2008 | Demande réputée retirée | publié le 20.08.2008 [2008/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [N/P] |
Précédent [2007/07] | Pour tous les Etats désignés Pfizer Products Incorporated Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | Inventeur(s) | 01 /
KATH, John Charles, Pfizer Global R & D Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | 02 /
LUZZIO, Michael Joseph, Pfizer Global R & D Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [2007/07] | Mandataire(s) | Dekker, Henrike Cornelie Christine Pfizer European Pharma Patent Department 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 / FR | [N/P] |
Précédent [2007/07] | Dekker, Henrike Cornelie Christine Pfizer European Pharma Patent Department 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 05731767.9 | 02.05.2005 | [2007/07] | WO2005IB01192 | Numéro de priorité, date | US20040571197P | 14.05.2004 Format original publié: US 571197 P | [2007/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005111022 | Date: | 24.11.2005 | Langue: | EN | [2005/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1751142 | Date: | 14.02.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.11.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.11.2005 | Classification | IPC: | C07D403/12, C07D487/04, A61K31/506, A61P35/00 | [2007/07] | CPC: |
C07D403/12 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07D401/14 (EP,US);
C07D403/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/07] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PYRIMIDINDERIVATE ZUR BEHANDLUNG VON ANORMALEM ZELLWACHSTUM | [2007/07] | Anglais: | PYRIMIDINES DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF ABNORMAL CELL GROWTH | [2007/07] | Français: | DERIVES PYRIMIDIQUES POUR LE TRAITEMENT DE LA CROISSANCE DE CELLULES ANORMALES | [2007/07] | Entrée dans la phase régionale | 14.12.2006 | Taxe nationale de base payée | 14.12.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.12.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/07] | 18.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.02.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/34] | 07.04.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2008 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DX]WO03032997 (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA [DE], et al) [DX] 1-14 * especially examples 1(146), 1(201), 2(20), 7(16), 7(30); page 2, line 12 - page 4, line 24; example -; claim - *; | [A]US6600037 (DAVIS JEREMY MARTIN [GB], et al) [A] 1-14 * column 10, line 30 - line 50; example -; claim - *; | [A]WO03078404 (NOVARTIS AG [CH], et al) [A] 1-14 * page 24, paragraph 1; example -; claim - *; | [A]US2003181474 (PEASE ELIZABETH JANET [GB], et al) [A] 1-14 * page 1, paragraph 6; example -; claim - *; | [PX]WO2004056786 (PFIZER PROD INC [US], et al) [PX] 1-14 * page 1 - page 2; example -; claim - *; | [PX]WO2004056807 (PFIZER PROD INC [US], et al) [PX] 1-14 * page 1 - page 3; example -; claim - * |