EP1743423 - REGLAGE DE TENSION DE SEUIL DANS LES TRANSISTORS A FILM MINCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.04.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Creator Technology B.V. Burg. de Manlaan 2 4837 BN Breda / NL | [2011/26] |
Précédent [2007/44] | Pour tous les Etats désignés Polymer Vision Limited High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2007/03] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
CANTATORE, Eugenio Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | [2007/03] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/26] | Goddar, Heinz J., et al Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Précédent [2008/34] | van Loon, C.J.J., et al Vereenigde Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | ||
Précédent [2007/15] | van Loon, C.J.J., et al c/o VEREENIGDE Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | ||
Précédent [2007/03] | Damen, Daniel Martijn, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 05731776.0 | 21.04.2005 | [2007/03] | WO2005IB51380 | Numéro de priorité, date | US20040565494P | 26.04.2004 Format original publié: US 565494 P | [2007/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005104372 | Date: | 03.11.2005 | Langue: | EN | [2005/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1743423 | Date: | 17.01.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.11.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1743423 | Date: | 08.06.2011 | Langue: | EN | [2011/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.11.2005 | Classification | IPC: | H03K17/30, G09G3/32 | [2007/03] | CPC: |
G09G3/3208 (EP,KR,US);
H01L27/12 (EP,KR,US);
H10K19/10 (EP,KR,US);
G09G2300/0417 (EP,KR,US);
G09G2320/0295 (EP,KR,US);
G09G2320/043 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/03] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHWELLENSPANNUNGSEINSTELLUNG IN DÜNNFILM-TRANSISTOREN | [2007/03] | Anglais: | THRESHOLD VOLTAGE ADJUSTMENT IN THIN FILM TRANSISTORS | [2007/03] | Français: | REGLAGE DE TENSION DE SEUIL DANS LES TRANSISTORS A FILM MINCE | [2007/03] | Entrée dans la phase régionale | 27.11.2006 | Taxe nationale de base payée | 27.11.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.11.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.11.2006 | Requête en examen déposée [2007/03] | 11.07.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.09.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.03.2011 | Taxe de délivrance payée | 25.03.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.07.2007 | Opposition(s) | 09.03.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2009 | 05   M06   Taxe payée le   15.10.2009 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.04.2005 | AT | 08.06.2011 | BE | 08.06.2011 | CY | 08.06.2011 | CZ | 08.06.2011 | DK | 08.06.2011 | EE | 08.06.2011 | FI | 08.06.2011 | IT | 08.06.2011 | LT | 08.06.2011 | NL | 08.06.2011 | PL | 08.06.2011 | RO | 08.06.2011 | SE | 08.06.2011 | SI | 08.06.2011 | SK | 08.06.2011 | TR | 08.06.2011 | BG | 08.09.2011 | GR | 09.09.2011 | ES | 19.09.2011 | IS | 08.10.2011 | PT | 10.10.2011 | [2014/34] |
Précédent [2014/21] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
DK | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
IT | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
TR | 08.06.2011 | ||
BG | 08.09.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
DK | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
IT | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
BG | 08.09.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Précédent [2012/31] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
DK | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
IT | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Précédent [2012/23] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
IT | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Précédent [2012/11] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Précédent [2012/10] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Précédent [2012/09] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Précédent [2012/08] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
Précédent [2012/05] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Précédent [2012/01] | AT | 08.06.2011 | |
CY | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Précédent [2011/52] | AT | 08.06.2011 | |
CY | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Précédent [2011/50] | CY | 08.06.2011 | |
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Précédent [2011/49] | CY | 08.06.2011 | |
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Précédent [2011/48] | LT | 08.06.2011 | |
SE | 08.06.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2003216109 ; | [XA]JP2003223138 ; | [X]US2003067424 (AKIMOTO HAJIME [JP], et al) [X] 1-11 * paragraph [0005] - paragraph [0008]; figures 4-8 * * paragraph [0012] - paragraph [0013] * * paragraph [0040] - paragraph [0048] *; | [X]US2003117352 (KIMURA HAJIME [JP]) [X] 1-11 * paragraph [0009] - paragraph [0032]; figures 3-6f * * paragraph [0138] * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031105), vol. 2003, no. 11, & JP2003216109 A 20030730 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [A] 1-11 * abstract * | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2003223138 A 20030808 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD) [X] 1 * abstract * [A] 2-11 |