EP1876552 - MÉTHODE D' ENTRÉE/SORTIE D' INFORMATIONS UTILISANT UN MOTIF DE POINTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 03.12.2021 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 27.07.2022 [2022/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yoshida, Kenji 9-14-2302 Koishikawa 1-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-0002 / JP | [2012/44] |
Précédent [2008/02] | Pour tous les Etats désignés YOSHIDA, Kenji 9-14-2302 Koishikawa 1-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-0002 / JP | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2008/02] | Mandataire(s) | Klunker IP Patentanwälte PartG mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/44] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | ||
Précédent [2008/39] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | ||
Précédent [2008/02] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 80797 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05737287.2 | 28.04.2005 | [2008/02] | WO2005JP08210 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006117869 | Date: | 09.11.2006 | Langue: | EN | [2006/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1876552 | Date: | 09.01.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.11.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1876552 | Date: | 31.10.2012 | Langue: | EN | [2012/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 09.11.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.07.2009 | Classification | IPC: | G06K19/06 | [2012/16] | CPC: |
G06K7/1417 (EP,US);
G06K19/06037 (EP,US);
G06K2019/06234 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/02] | G06K7/10, G06K19/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/02] | Titre | Allemand: | INFORMATIONSEINGABE- UND AUSGABEVERFAHREN MIT EINEM PUNKTMUSTER | [2012/16] | Anglais: | INFORMATION INPUT/OUTPUT METHOD USING DOT PATTERN | [2008/02] | Français: | MÉTHODE D' ENTRÉE/SORTIE D' INFORMATIONS UTILISANT UN MOTIF DE POINTS | [2008/02] |
Précédent [2008/02] | INFORMATIONSEINGABE-/-AUSGABEVERFAHREN MIT EINEM PUNKTMUSTER | Entrée dans la phase régionale | 08.11.2007 | Traduction produite | 08.11.2007 | Taxe nationale de base payée | 08.11.2007 | Taxe de recherche payée | 08.11.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.11.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.11.2007 | Requête en examen déposée [2008/02] | 18.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 06.03.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.04.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.08.2012 | Taxe de délivrance payée | 14.08.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP12173995.7 / EP2511853 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.06.2010 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
31.07.2013
08.08.2013
ADMISSIBLE Sonix Technology Co., Ltd. 10F-1, No. 36, Taiyuan Street Chupei City, Hsinchu Taiwan 30265 / TW Mandataire de l'opposant Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/12] | |||
Opposant(s) | 01
31.07.2013
08.08.2013
ADMISSIBLE Sonix Technology Co., Ltd. 10F-1, No. 36, Taiyuan Street Chupei City, Hsinchu Taiwan 30265 / TW Mandataire de l'opposant Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Grafinger Straße 2 81671 München / DE | ||
Précédent [2013/37] | |||
Opposant(s) | 01
31.07.2013
08.08.2013
ADMISSIBLE Sonix Technology Co., Ltd. 10F-1, No. 36, Taiyuan Street Chupei City, Hsinchu Taiwan 30265 / TW Mandataire de l'opposant Haydn, Christian Müller-Boré & Partner Grafinger Straße 2 81671 München / DE | 04.09.2013 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 10.01.2014 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 29.04.2015 | Date des procédures orales | 09.07.2015 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 09.07.2015 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 22.09.2021 | Effet juridique de la révocation du brevet [2022/01] | Recours après opposition | 04.08.2015 | Recours reçu No. T1567/15 | 05.11.2015 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 22.09.2021 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire fut rejeté | 04.11.2021 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | 22.09.2021 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 01.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2012 | 08   M06   Taxe payée le   01.08.2012 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.04.2005 | AT | 31.10.2012 | BE | 31.10.2012 | CY | 31.10.2012 | CZ | 31.10.2012 | DK | 31.10.2012 | EE | 31.10.2012 | FI | 31.10.2012 | LT | 31.10.2012 | MC | 31.10.2012 | NL | 31.10.2012 | PL | 31.10.2012 | RO | 31.10.2012 | SE | 31.10.2012 | SI | 31.10.2012 | SK | 31.10.2012 | BG | 31.01.2013 | GR | 01.02.2013 | ES | 11.02.2013 | IS | 28.02.2013 | PT | 28.02.2013 | IE | 28.04.2013 | LU | 28.04.2013 | CH | 30.04.2013 | LI | 30.04.2013 | GB | 28.04.2019 | IT | 28.04.2019 | TR | 28.04.2019 | FR | 30.04.2019 | DE | 01.11.2019 | [2022/30] |
Précédent [2020/24] | HU | 28.04.2005 | |
AT | 31.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
RO | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
IE | 28.04.2013 | ||
LU | 28.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
GB | 28.04.2019 | ||
IT | 28.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
DE | 01.11.2019 | ||
Précédent [2020/11] | HU | 28.04.2005 | |
AT | 31.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
RO | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
IE | 28.04.2013 | ||
LU | 28.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
GB | 28.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
DE | 01.11.2019 | ||
Précédent [2020/09] | HU | 28.04.2005 | |
AT | 31.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
RO | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
IE | 28.04.2013 | ||
LU | 28.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
DE | 01.11.2019 | ||
Précédent [2015/34] | HU | 28.04.2005 | |
AT | 31.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
RO | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
IE | 28.04.2013 | ||
LU | 28.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
Précédent [2014/20] | AT | 31.10.2012 | |
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
RO | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
IE | 28.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
Précédent [2014/08] | AT | 31.10.2012 | |
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
RO | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
Précédent [2014/01] | AT | 31.10.2012 | |
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
RO | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 31.10.2012 | |
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
RO | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/35] | AT | 31.10.2012 | |
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
CZ | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
EE | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
SK | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 31.10.2012 | |
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
DK | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
BG | 31.01.2013 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/31] | AT | 31.10.2012 | |
BE | 31.10.2012 | ||
CY | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/28] | BE | 31.10.2012 | |
CY | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
PT | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/26] | BE | 31.10.2012 | |
CY | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
SI | 31.10.2012 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/24] | BE | 31.10.2012 | |
CY | 31.10.2012 | ||
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
GR | 01.02.2013 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/23] | CY | 31.10.2012 | |
FI | 31.10.2012 | ||
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
PL | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/22] | FI | 31.10.2012 | |
LT | 31.10.2012 | ||
NL | 31.10.2012 | ||
SE | 31.10.2012 | ||
ES | 11.02.2013 | ||
IS | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/21] | LT | 31.10.2012 | |
SE | 31.10.2012 | ||
Précédent [2013/20] | LT | 31.10.2012 | Citations: | Recherche | [A]WO2004084125 (YOSHIDA KENJI [JP]) [A] 1-6 * abstract ** figure - *; | [E]EP1833001 (YOSHIDA KENJI [JP]) [E] 1,4 * abstract * * paragraph [0046] * * figure - *; | [E]EP1876555 (YOSHIDA KENJI [JP]) [E] 1,4 * abstract * * paragraph [0016] * * paragraph [0078] * * figure - * | Recherche internationale | [A]JP2003511761 | par le demandeur | WO2004084125 |