blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Le Registre de brevets de Malte participe aux liens profonds

Cliquez ici pour plus d'informations sur les liens profonds.

2019.01.28

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP1761835

EP1761835 - MODULE DE SÉCURITÉ ET MÉTHODE DE PERSONNALISATION D'UN TEL MODULE DE SÉCURITÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLe brevet a été révoqué
Statut actualisé le  04.04.2014
Base de données mise à jour au 18.05.2019
Dernier événement   Tooltip18.04.2014Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): TR
publié le 21.05.2014  [2014/21]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Nagravision S.A.
22-24, route de Genève
1033 Cheseaux-sur-Lausanne / CH
[N/P]
Précédent [2009/46]Pour tous les Etats désignés
Nagravision S.A.
Route de Genève 22-24
1033 Cheseaux-sur-Lausanne / CH
Précédent [2007/11]Pour tous les Etats désignés
NagraCard SA
22, route de Genève
1033 Cheseaux-sur-Lausanne / CH
Inventeur(s)01 / STRANSKY, Philippe
Chemin des Grands-Champs
1033 Cheuseaux-sur-Lausanne / CH
 [2007/11]
Mandataire(s)Leman Consulting S.A.
Chemin de Précossy 31
1260 Nyon / CH
[2011/43]
Précédent [2007/11]Leman Consulting S.A.
Route de Clémenty, 62
CH-1260 Nyon / CH
Numéro de la demande, date de dépôt05771823.127.06.2005
[2007/11]
WO2005EP52988
Numéro de priorité, dateEP2004010305329.06.2004         Format original publié: EP 04103053
[2007/11]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2006000584
Date:05.01.2006
Langue:FR
[2006/01]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP1761835
Date:14.03.2007
Langue:FR
La demande a été publiée par l'OMPI le 05.01.2006 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2007/11]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP1761835
Date:26.10.2011
Langue:FR
[2011/43]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP05.01.2006
ClassificationInternationale:G06F1/00
[2007/11]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   MC,   NL,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2007/11]
TitreAllemand:SICHERHEITSMODUL UND VERFAHREN ZUR INDIVIDUELLEN ANPASSUNG EINES DERARTIGEN MODULS[2007/11]
Anglais:SECURITY MODULE AND METHOD OF CUSTOMISING ONE SUCH MODULE[2007/11]
Français:MODULE DE SÉCURITÉ ET MÉTHODE DE PERSONNALISATION D'UN TEL MODULE DE SÉCURITÉ[2007/11]
Entrée dans la phase régionale05.12.2006Taxe nationale de base payée 
05.12.2006Taxe(s) de désignation payée(s) 
05.12.2006Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen05.12.2006Requête en examen déposée  [2007/11]
11.04.2007Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
09.08.2007Réponse à une notification de la division dexamen
15.07.2011Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
15.09.2011Taxe de délivrance payée
15.09.2011Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  11.04.2007
Opposition(s)Opposant(s)01  23.07.2012  26.07.2012  ADMISSIBLE
Brunner, John Michael Owen / Morris, Claire Louise
Carpmaels & Ransford One Southampton Row London
WC1B 5HA / GB
Mandataire de l'opposant
Tunstall, Christopher Stephen, et al
Carpmaels & Ransford LLP
One Southampton Row
London WC1B 5HA / GB
 [N/P]
Précédent [2012/35]
Opposant(s)01  23.07.2012  26.07.2012  ADMISSIBLE
Brunner, John Michael Owen / Morris, Claire Louise
Carpmaels & Ransford One Southampton Row London
WC1B 5HA / GB
Mandataire de l'opposant
Tunstall, Christopher Stephen, et al
Carpmaels & Ransford One Southampton Row
GB-London WC1B 5HA / GB
30.08.2012Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
22.02.2013Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
05.12.2013Date des procédures orales
20.12.2013Envoi du procès-verbal des procédures orales
20.12.2013Envoi de la notification signalant la révocation du brevet
30.12.2013Effet juridique de la révocation du brevet [2014/19]
Taxes payéesTaxe annuelle
05.12.2006Taxe annuelle Année du brevet 03
25.03.2008Taxe annuelle Année du brevet 04
16.06.2009Taxe annuelle Année du brevet 05
29.06.2010Taxe annuelle Année du brevet 06
22.06.2011Taxe annuelle Année du brevet 07
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipAT26.10.2011
CY26.10.2011
CZ26.10.2011
DK26.10.2011
EE26.10.2011
FI26.10.2011
IE26.10.2011
LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
RO26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
SK26.10.2011
TR26.10.2011
BG26.01.2012
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
BE30.06.2012
CH30.06.2012
LI30.06.2012
MC30.06.2012
[2014/21]
Précédent [2013/29]AT26.10.2011
CY26.10.2011
CZ26.10.2011
DK26.10.2011
EE26.10.2011
FI26.10.2011
IE26.10.2011
LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
RO26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
SK26.10.2011
BG26.01.2012
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
BE30.06.2012
CH30.06.2012
LI30.06.2012
MC30.06.2012
Précédent [2012/34]CY26.10.2011
CZ26.10.2011
LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Précédent [2012/28]CY26.10.2011
LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Précédent [2012/26]LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Précédent [2012/24]LT26.10.2011
NL26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Précédent [2012/23]LT26.10.2011
NL26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Précédent [2012/21]LT26.10.2011
IS26.02.2012
Précédent [2012/20]LT26.10.2011
Cité dansRecherche internationale[XY]US6725374  (JAHNICH MICHAEL [DE], et al) [X] 1-5 * column 3, line 36 - line 47 * * column 6, line 25 - line 65; figure 5 * [Y] 6;
 [XY]EP1178406  (AVAYA TECHNOLOGY CORP [US]) [X] 7-12 * paragraph [0010] - paragraph [0011]; figure 2 * * paragraph [0014]; figure 3 * [Y] 6