EP1809180 - SYSTEME EXTERNE D'OBTURATION DE VAISSEAU SANGUIN A OBTURATION AUTOMATIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.02.2009 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.10.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.11.2011 [2011/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INOVA MEDICAL AG Alte Steinhauserstrasse 1 6330 Cham / CH | [2008/13] |
Précédent [2007/30] | Pour tous les Etats désignés Inova Medical Ag Alte Steinhauserstrasse 1 6330 Cham / CH | Inventeur(s) | 01 /
HARREN, Ernst-Diethelm Grabenackerstrasse 32 CH-6312 Steinhausen / CH | 02 /
LEHMANN, Marc, Ulrich Gartenstrasse 8 CH-8704 Herrliberg / CH | [2007/30] | Mandataire(s) | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Giesshübelstrasse 62 8045 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2009/26] | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Horneggstrasse 4 Postfach 473 8034 Zürich / CH | ||
Précédent [2007/30] | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Horneggstrasse 4 Postfach 8034 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 05791410.3 | 18.10.2005 | [2007/30] | WO2005CH00609 | Numéro de priorité, date | CH20040001731 | 20.10.2004 Format original publié: CH 17312004 | [2007/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006042431 | Date: | 27.04.2006 | Langue: | DE | [2006/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1809180 | Date: | 25.07.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.04.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1809180 | Date: | 16.04.2008 | Langue: | DE | [2008/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.04.2006 | Classification | IPC: | A61B17/00, A61B17/08 | [2007/30] | CPC: |
A61B17/0057 (EP,US);
A61B17/085 (EP,US);
A61B2017/00659 (EP,US);
A61B2017/00862 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/30] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SELBSTSCHLIESSENDER EXTERNER GEFÄSSVERSCHLUSS | [2007/30] | Anglais: | SELF-CLOSING EXTERNAL VESSEL CLOSURE | [2007/30] | Français: | SYSTEME EXTERNE D'OBTURATION DE VAISSEAU SANGUIN A OBTURATION AUTOMATIQUE | [2007/30] | Entrée dans la phase régionale | 12.04.2007 | Taxe nationale de base payée | 12.04.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.04.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.04.2007 | Requête en examen déposée [2007/30] | 08.10.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.02.2008 | Taxe de délivrance payée | 04.02.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.01.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 16.04.2008 | DK | 16.04.2008 | EE | 16.04.2008 | FI | 16.04.2008 | IE | 16.04.2008 | LT | 16.04.2008 | LV | 16.04.2008 | PT | 16.04.2008 | RO | 16.04.2008 | SI | 16.04.2008 | SK | 16.04.2008 | TR | 16.04.2008 | BG | 16.07.2008 | GR | 17.07.2008 | IS | 16.08.2008 | HU | 17.10.2008 | LU | 18.10.2008 | BE | 31.10.2008 | MC | 31.10.2008 | [2011/46] |
Précédent [2011/01] | CY | 16.04.2008 | |
DK | 16.04.2008 | ||
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
TR | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
GR | 17.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
HU | 17.10.2008 | ||
LU | 18.10.2008 | ||
BE | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Précédent [2010/40] | CY | 16.04.2008 | |
DK | 16.04.2008 | ||
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
TR | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
HU | 17.10.2008 | ||
LU | 18.10.2008 | ||
BE | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Précédent [2010/33] | DK | 16.04.2008 | |
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
LU | 18.10.2008 | ||
BE | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Précédent [2010/01] | DK | 16.04.2008 | |
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
BE | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Précédent [2009/28] | DK | 16.04.2008 | |
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Précédent [2009/22] | DK | 16.04.2008 | |
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Précédent [2009/16] | DK | 16.04.2008 | |
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Précédent [2009/13] | DK | 16.04.2008 | |
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Précédent [2009/08] | DK | 16.04.2008 | |
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Précédent [2009/05] | FI | 16.04.2008 | |
LV | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Précédent [2008/50] | FI | 16.04.2008 | |
LV | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
Précédent [2008/48] | SI | 16.04.2008 | |
BG | 16.07.2008 | ||
Précédent [2008/44] | SI | 16.04.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE19726386 (HARREN ERNST DIETHELM [DE], et al) [A] 1 * figures 6,11,14 *; | [A]WO03082127 (DATASCOPE INVESTMENT CORP [US]) | par le demandeur | EP0955901 |