EP1831670 - DISPOSITIFS NANOELECTRONIQUES POUR LA DETECTION D'ADN ET LA RECONNAISSANCE DE SEQUENCES POLYNUCLEOTIDIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.09.2011 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.09.2011 | Demande réputée retirée | publié le 19.10.2011 [2011/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nanomix, Inc. 5980 Horton Street, 6th Floor Emeryville, CA 94608 / US | [2008/38] |
Précédent [2007/37] | Pour tous les Etats désignés Nanomix, Inc. 5980 Horton Street, 6th Floor Emeryville, CA 94608 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Niemann, Joseph 4578 Serra Avenue Fremont CA 94538 / US | Inventeur(s) | 01 /
GABRIEL, Jean-christophe, P. 1205 Macdonald Drive Pinole, California 94564 / US | 02 /
GANDHI, Shripal 6 Commodore Drive, c-235 Emeryville, California 94608 / US | 03 /
GRUNER, George 960 Kenfield Ave. Los Angeles, California 90049 / US | 04 /
JOINER, Charles, Steven, Jr. 861 Cottonwood Drive Cupertino, California 95014 / US | 05 /
SOSNOWSKI, Ron 1013 Adella Avenue Coronado, California 92118 / US | 06 /
STAR, Alexander 5465 Pocusset Street Pittsburgh, Pennsylvania 15217 / US | 07 /
TU, Eugene 3527 Lark Street San Diego, California 92103 / US | 08 /
VALCKE, Christian 32 Dos Posos Orinda, California 94563 / US | 09 /
NIEMANN, Joseph 4578 Serra Avenue Fremont, California 94538 / US | [2007/37] | Mandataire(s) | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Précédent [2007/37] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05855662.2 | 23.12.2005 | [2007/37] | WO2005US47143 | Numéro de priorité, date | US20040639954P | 28.12.2004 Format original publié: US 639954 P | US20050657275P | 28.02.2005 Format original publié: US 657275 P | US20050668879P | 05.04.2005 Format original publié: US 668879 P | US20050212026 | 24.08.2005 Format original publié: US 212026 | US20050730905P | 27.10.2005 Format original publié: US 730905 P | US20050274747 | 15.11.2005 Format original publié: US 274747 | US20050738694P | 21.11.2005 Format original publié: US 738694 P | US20050748834P | 09.12.2005 Format original publié: US 748834 P | [2007/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006071895 | Date: | 06.07.2006 | Langue: | EN | [2006/27] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1831670 | Date: | 12.09.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.07.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 08.02.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.08.2010 | Classification | IPC: | G01N21/00, G01N33/543, C12Q1/68, C12M3/00, G01N33/00, G01N27/00, G01N27/12 | [2010/37] | CPC: |
G01N33/5438 (EP);
B82Y10/00 (EP);
C12Q1/6825 (EP);
G01N27/4145 (EP);
G01N27/4146 (EP);
B01L3/5027 (EP);
| C-Set: |
C12Q1/6825, C12Q2565/631 (EP);
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP) |
Précédent IPC [2007/37] | G01N21/00, G01N33/543, C12Q1/68, C12M3/00, G01N33/00, G01N27/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/37] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NANOELEKTRONISCHE VORRICHTUNGEN ZUR DNA-DETEKTION UND ERKENNUNG VON POLYNUCLEOTIDSEQUENZEN | [2007/37] | Anglais: | NANOELECTRONIC DEVICES FOR DNA DETECTION, AND RECOGNITION OF POLYNUCLEOTIDE SEQUENCES | [2007/37] | Français: | DISPOSITIFS NANOELECTRONIQUES POUR LA DETECTION D'ADN ET LA RECONNAISSANCE DE SEQUENCES POLYNUCLEOTIDIQUES | [2007/37] | Entrée dans la phase régionale | 19.06.2007 | Taxe nationale de base payée | 19.06.2007 | Taxe de recherche payée | 19.06.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.06.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.06.2007 | Requête en examen déposée [2007/37] | 17.03.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/42] | 12.05.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2009 | 05   M06   Taxe payée le   25.01.2010 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]WO0144796 (UNIV LELAND STANFORD JUNIOR [US]); | [X]US2002117659 (LIEBER CHARLES M [US], et al); | [A]US2002179434 (DAI HONGJIE [US], et al); | [A]US2004202603 (FISCHER ALAN [US], et al); | [A] - CUI ET AL., "Nanowire Nanosensors for Hihgly Sensitive and Selective Detection of Biological and Chemical Species", SCIENCE, (20010817), vol. 293, pages 1289 - 1291, XP002951584 DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1062711 |