EP1705752 - Douille de connecteur électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.05.2011 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.05.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.06.2011 [2011/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Amphenol-Tuchel Electronics GmbH August-Häusser-Strasse 10 74080 Heilbronn / DE | [2010/28] |
Précédent [2006/39] | Pour tous les Etats désignés AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS GmbH August-Häusser-Strasse 10 D-74080 Heilbronn / DE | Inventeur(s) | 01 /
Langhoff, Wolfgang Werrengasse 2 71229 Leonberg / DE | [2006/39] | Mandataire(s) | Schweiger, Johannes, et al Becker & Müller Patentanwälte Turmstr. 22 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Précédent [2006/39] | Schweiger, Johannes, et al Patentanwälte Becker & Müller Turmstrasse 22 40878 Ratingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06001372.9 | 24.01.2006 | [2006/39] | Numéro de priorité, date | DE20051013989 | 26.03.2005 Format original publié: DE102005013989 | [2006/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1705752 | Date: | 27.09.2006 | Langue: | DE | [2006/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1705752 | Date: | 14.07.2010 | Langue: | DE | [2010/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.04.2006 | Classification | IPC: | H01R13/187, // H01R43/16 | [2006/39] | CPC: |
H01R13/187 (EP,US);
H01R43/16 (EP,US)
| Etats contractants désignés | FR [2007/22] |
Précédent [2006/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Elektrische Steckverbinderbuchse | [2006/39] | Anglais: | Electrical connector socket | [2006/39] | Français: | Douille de connecteur électrique | [2006/39] | Procédure d'examen | 20.12.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/06] | 28.03.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 25.07.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 22.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.05.2010 | Taxe de délivrance payée | 07.05.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.04.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 07.05.2007 | AT   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | BE   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | BG   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | CH   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | CY   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | CZ   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | DE   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | DK   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | EE   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | ES   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | FI   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | GB   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | GR   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | HU   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | IE   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | IS   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | IT   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | LT   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | LU   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | LV   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | MC   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | NL   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | PL   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | PT   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | RO   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | SE   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | SI   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | SK   M01   Pas encore payé | 07.05.2007 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US2004003498 (SWEARINGEN DEAN D [US], et al) [X] 1-4,6,7,10,11 * paragraph [0137] - paragraph [0144]; figures 26-29 * [Y] 5,8,9; | [XAY]EP1473803 (ALCOA FUJIKURA LTD [US]) [X] 1-7,10 * paragraph [0008]; figures 1B,2E-2H * [A] 11 [Y] 5; | [Y]US6261134 (MUZSLAY STEVEN ZOLTAN [US]) [Y] 8 * column 3, line 54 - line 60; figures 4,5 *; | [Y]US5131853 (MEYER KEVIN E [US]) [Y] 9 * column 2, line 16 - line 24; figure 8 *; | [XA]WO9843321 (INGOS ELEKTRONIK HANDELSGESELL [DE], et al) [X] 1-4,6,7,10 * page 3, line 20 - page 4, line 5 * * page 6, line 4 - line 19; figures 1,2 * [A] 11; | [X]US2001014560 (DAUGHERTY JAMES D [US], et al) [X] 1,3-7,10 * paragraph [0021] - paragraph [0023]; figures 1-5 * | par le demandeur | US2002187686 | US4657335 | US2004003498 | EP1473803 |