EP1770285 - Ventouse à utiliser pour un support d'outil avec un ensemble cylindre-piston [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.03.2008 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Changement - mandataire | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Richter, Harald Höhenstrasse 32 75331 Engelsbrand / DE | [2007/14] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2007/14] | Mandataire(s) | Gallo, Wolfgang Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Buchenweg 17 86573 Obergriesbach / DE | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Gallo, Wolfgang Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Ludwigstrasse 26 86152 Augsburg / DE | ||
Précédent [2007/14] | Gallo, Wolfgang Ludwigstrasse 26 86152 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06019120.2 | 13.09.2006 | [2007/14] | Numéro de priorité, date | DE20051046869 | 30.09.2005 Format original publié: DE102005046869 | [2007/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1770285 | Date: | 04.04.2007 | Langue: | DE | [2007/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.12.2006 | Classification | IPC: | F16B47/00 | [2007/14] | CPC: |
F16B47/00 (EP,KR,US);
F16B47/006 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2007/50] |
Précédent [2007/14] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Gerätehalter-Saugfuss mit Kolben-Zylinder-Anordnung | [2007/14] | Anglais: | Equipment holder with suction cup and piston-cylinder assembly | [2007/14] | Français: | Ventouse à utiliser pour un support d'outil avec un ensemble cylindre-piston | [2007/14] | Procédure dexamen | 05.10.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/17] | 28.11.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/17] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US6045111 (HSIEH TSUNG-HSI [TW]) [X] 1-3,5 * the whole document *; | [A]US6478271 (MULHOLLAND IAN [GB]) [A] 1-6 * the whole document *; | [A]DE202004005825U (AUDIOTON KABELWERK SCHEINFELD [DE]) [A] 1-6* the whole document *; | [A]US2004124325 (KWOK CHIN-PANG [HK]) [A] 1-6 * the whole document * |