EP1890299 - Procédé de fabrication d'un panneau de stockage d'image à rayonnement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.06.2014 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2014 | Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agfa HealthCare Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Précédent [2008/17] | Pour tous les Etats désignés Agfa HealthCare NV Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | ||
Précédent [2008/08] | Pour tous les Etats désignés Agfa HealthCare NV Antwerpsestraat 195 2640 Mortsel / BE | Inventeur(s) | 01 /
Tahon, Jean-Pierre AGFA-GEVAERT Corporate IP Department 3800 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [2008/08] | Mandataire(s) | Theunis, Patrick, et al Agfa-Gevaert N.V. HE / Intellectual Property 3802 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Précédent [2008/08] | Theunis, Patrick, et al Agfa-Gevaert N.V. HE / Intellectual Property 3802 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06119067.4 | 17.08.2006 | [2008/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1890299 | Date: | 20.02.2008 | Langue: | EN | [2008/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2007 | Classification | IPC: | G21K4/00, C09K11/85 | [2008/08] | CPC: |
G21K4/00 (EP,US);
C09K11/7733 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/44] |
Précédent [2008/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung eines Strahlungsbildspeicherschirms | [2008/08] | Anglais: | Method of manufacturing a radiation image storage panel | [2008/08] | Français: | Procédé de fabrication d'un panneau de stockage d'image à rayonnement | [2008/08] | Procédure d'examen | 01.08.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.08.2008 | Requête en examen déposée [2008/41] | 21.08.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 29.09.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 18.03.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.09.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.06.2014 | Demande retirée par le demandeur [2014/31] | 25.06.2014 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 01.10.2014 | 01.10.2014 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.03.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XD]US2001007352 (HELL ERICH [DE], et al) [XD] 1-18 * paragraphs [0016] , [0017] , [0021] , [0031] , [0043] - [0045] - [0048] * * claims 1-16 *; | [XD]US2004081750 (LEBLANS PAUL [BE], et al) [XD] 1-18 * paragraph [0024] * * claims 1-8 *; | [XD]US2004146639 (ISODA YUJI [JP]) [XD] 1-18 * paragraphs [0010] , [0033] , [0034] , [0045] , [0051] , [0058] , [0110] - [0116] * * claims 1-12 *; | [X]EP1460643 (AGFA GEVAERT [BE]) [X] 1-18 * paragraphs [0036] - [0038] - [0067] , [0097] ** claims 1-27 *; | [X]EP1496134 (AGFA GEVAERT [BE]) [X] 1-18 * paragraphs [0057] , [0061] , [0069] , [0070] , [0083] - [0090] * * claims 1-24 * |