EP1895383 - Dispositif de communication mobil sans fil avec système à deux antennes cellulaire et WiFi [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 18.09.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.2015 | Retrait de la demande | publié le 21.10.2015 [2015/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2013/48] |
Précédent [2013/36] | Pour tous les Etats désignés BlackBerry Limited 295 Phillip Street Waterloo ON N2L 3W8 / CA | ||
Précédent [2008/10] | Pour tous les Etats désignés Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, Ontario N2L 3W8 / CA | Inventeur(s) | 01 /
MAN, Ying Tong 358 Red Osier Road Waterloo, Ontario N2V 2V8 / CA | 02 /
QI, Yihong 2383 Carmel-Koch Road St. Agatha, Ontario, N0B 2L0 / CA | [2008/10] | Mandataire(s) | Fennell, Gareth Charles Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2008/10] | Fennell, Gareth Charles Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06119892.5 | 31.08.2006 | [2008/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1895383 | Date: | 05.03.2008 | Langue: | EN | [2008/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.02.2007 | Classification | IPC: | G06F1/16, H01Q21/28, H01Q1/24, H01Q9/04, H01Q1/42 | [2008/10] | CPC: |
H01Q1/42 (EP);
H01Q1/243 (EP);
H01Q21/28 (EP);
H01Q9/0421 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/10] | Etats autorisant lextension | AL | 12.08.2008 | BA | 12.08.2008 | HR | 12.08.2008 | MK | 12.08.2008 | RS | 12.08.2008 | Titre | Allemand: | Tragbares Mobilfunkgerät mit Dualantennensystem für Mobiltelefon und WiFi | [2008/10] | Anglais: | Mobile wireless communications device having dual antenna system for cellular and WiFi | [2008/10] | Français: | Dispositif de communication mobil sans fil avec système à deux antennes cellulaire et WiFi | [2008/10] | Procédure d'examen | 08.09.2006 | Requête en examen déposée [2008/10] | 01.06.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.09.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.12.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.2015 | Demande retirée par le demandeur [2015/43] | 14.09.2015 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 15.09.2015 | 15.09.2015 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.09.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO0205381 (ALLGON AB [SE], et al) [A] 1-25 * paragraph [0009]; figure 5 *; | [A]EP1291968 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-25* paragraph [0073]; figures 23-26 *; | [A]EP1503450 (SONY CORP [JP]) [A] 1-25 * paragraphs [0009] , [0010]; figures 3,8 *; | [A]US2005057407 (IMAIZUMI TATSUYA [JP], et al) [A] 1-25 * paragraphs [0002] , [0004] , [0007] , [0009]; figure 1 *; | [X]WO2005067635 (HAVA CORP [US], et al) [X] 1-25 * paragraphs [0013] , [0033]; figure 1 *; | [X]US2006181468 (IGUCHI AKIHIKO [JP], et al) [X] 1-25 * paragraphs [0004] - [0008] - [0023] , [0024] , [0027] , [0035] , [0041]; figure 1; claim 1 * | Examen | EP0851533 | US2006038736 | US2006176219 |