EP1791139 - Composant inductif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.05.2008 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.05.2008 | Demande réputée retirée | publié le 25.06.2008 [2008/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Zarlink Semiconductor Limited Cheney Manor Swindon Wiltshire SN2 2QW / GB | [2007/22] | Inventeur(s) | 01 /
Wotherspoon, Tracy 46 Tree Tops Portskewett, NP26 5RT / GB | 02 /
Coombs, Tim 58 Rhiwbina Hill Cardiff, CF14 6UQ / GB | [2007/22] | Mandataire(s) | Robinson, John Stuart Marks & Clerk LLP 4220 Nash Court Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | [N/P] |
Précédent [2007/22] | Robinson, John Stuart Marks & Clerk, 4220 Nash Court, Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06123147.8 | 30.10.2006 | [2007/22] | Numéro de priorité, date | GB20050023969 | 25.11.2005 Format original publié: GB 0523969 | [2007/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1791139 | Date: | 30.05.2007 | Langue: | EN | [2007/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.2007 | Classification | IPC: | H01F17/00 | [2007/22] | CPC: |
H01F17/0013 (EP,US);
H01F2021/125 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2008/06] |
Précédent [2007/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Induktives Bauelement | [2007/22] | Anglais: | Inductive component | [2007/22] | Français: | Composant inductif | [2007/22] | Procédure dexamen | 01.12.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/26] | 10.01.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/26] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2003222750 (KYRIAZIDOU CHRYSSOULA [US]) [X] 1-12 * paragraphs [0002] , [0009] , [0030] - [0032]; figure 5 *; | [X]US5497337 (PONNAPALLI SAILA [US], et al) [X] 1-12 * column 2, lines 31-67; figures 1-3 *; | [A]US2005052272 (TIEBOUT MARC [DE]) [A] 6 * paragraph [0019] - paragraph [0064]; figures 1-5 *; | [A]US2005024178 (ANCEY PASCAL [FR], et al) [A] 6 * paragraphs [0022] - [0039]; figures 2-7 *; | [A]US2004140528 (KIM CHEON SOO [KR], et al) [A] 6 * paragraphs [0032] - [0041]; figures 4-6 * * paragraph [0053]; figure 10 *; | [A]EP0550974 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) [A] 11 * column 2, line 33 - column 3, line 39; figure 1 * |