EP1733855 - Dispositif d'estampage de plaques planes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.02.2008 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.02.2008 | Demande réputée retirée | publié le 05.03.2008 [2008/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASAHI MACHINERY LIMITED 27, Takasago 3-chome Takaishi-shi Osaka / JP | [2006/51] | Inventeur(s) | 01 /
Suzuki, Yoshio Asahi Machinery Limited 27 Takasago 3-chome Takaishi-shi Osaka / JP | [2006/51] | Mandataire(s) | White, Duncan Rohan Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2006/51] | White, Duncan Rohan Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06252868.2 | 02.06.2006 | [2006/51] | Numéro de priorité, date | JP20050173570 | 14.06.2005 Format original publié: JP 2005173570 | [2006/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1733855 | Date: | 20.12.2006 | Langue: | EN | [2006/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.09.2006 | Classification | IPC: | B26D5/00, B26D7/18, B65H29/62, // B26D7/00, B26F1/40, B26D7/32 | [2006/51] | CPC: |
B26D5/007 (EP);
B26D5/34 (EP);
B26D7/18 (EP);
B65H29/62 (EP);
B26D7/00 (EP);
B26D7/32 (EP);
B26F1/40 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | [2007/35] |
Précédent [2006/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Stanzen von flächigen Platten | [2006/51] | Anglais: | Flat board stamping apparatus | [2006/51] | Français: | Dispositif d'estampage de plaques planes | [2006/51] | Procédure dexamen | 21.06.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/10] | 10.10.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/10] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]EP1018412 (ASAHI TEKKOSHO KK [JP]) [YD] 1-4 * paragraphs [0045] , [0046]; figure 1 *; | [Y]DE29704889U (EUROPA CARTON FALTSCHACHTEL [DE]) [Y] 1-4 * pages 4-5; figure 1; claim 11 *; | [A]JP2001334587 ; | [A]US5705020 (CHIARI MAURO [CH]) [A] 1-4 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20020804), vol. 2002, no. 04, & JP2001334587 A 20011204 (RENGO CO LTD) [A] 1-4 * the whole document * |