EP1689158 - Procédé de configuration d'un terminal fixe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.11.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.11.2015 | Demande réputée retirée | publié le 23.12.2015 [2015/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAGEMCOM BROADBAND SAS 250, route de l'Empereur 92500 Rueil Malmaison / FR | [2010/52] |
Précédent [2009/46] | Pour tous les Etats désignés SAGEM COMMUNICATIONS SAS 250, route de l'Empereur 92848 Rueil Malmaison Cedex / FR | ||
Précédent [2009/37] | Pour tous les Etats désignés SAGEM COMMUNICATIONS 250, Route de l'Empereur 92848 Rueil Malmaison Cedex / FR | ||
Précédent [2009/20] | Pour tous les Etats désignés SAGEM COMMUNICATIONS SAS Le Ponant de Paris 27, rue Leblanc 75015 Paris / FR | ||
Précédent [2008/23] | Pour tous les Etats désignés Sagem Communications 27, rue Leblanc 75512 Paris / FR | ||
Précédent [2006/32] | Pour tous les Etats désignés Sagem Communication Le Ponant de Paris 27, Rue Leblanc 75512 Paris Cedex 15 / FR | Inventeur(s) | 01 /
Kanaan, Nadi 36, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | 02 /
Leloup, Philippe 4, rue Paul Doumer 94130 Nogent sur Marne / FR | 03 /
Rotter, Harald Kreuzgasse 91/1111 1170 Wien / AT | [2006/32] | Mandataire(s) | Camus, Olivier Jean-Claude SCHMIT CHRETIEN 8, place du Ponceau 95000 Cergy / FR | [N/P] |
Précédent [2006/32] | Camus, Olivier Jean-Claude SCHMIT-CHRETIEN-SCHIHIN 8, place du Ponceau 95000 Cergy / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 06300091.3 | 31.01.2006 | [2006/32] | Numéro de priorité, date | FR20050050319 | 04.02.2005 Format original publié: FR 0550319 | [2006/32] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1689158 | Date: | 09.08.2006 | Langue: | FR | [2006/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.06.2006 | Classification | IPC: | H04M11/04, H04M11/00, H04M3/42 | [2006/32] | CPC: |
H04M3/42178 (EP);
H04M3/5322 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, GB, IT [2007/16] |
Précédent [2006/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Konfigurierung eines festen Endgeräts | [2006/32] | Anglais: | Method for configuring a fixed terminal | [2006/32] | Français: | Procédé de configuration d'un terminal fixe | [2006/32] | Procédure dexamen | 07.12.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/03] | 10.02.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 14.06.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 24.06.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.09.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.02.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/52] | 28.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.06.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 27.03.2007 | AT   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | BE   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | BG   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | CH   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | CY   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | CZ   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | DK   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | EE   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | FI   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | FR   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | GR   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | HU   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | IE   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | IS   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | LT   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | LU   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | LV   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | MC   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | NL   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | PL   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | PT   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | RO   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | SE   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | SI   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | SK   M01   Pas encore payé | 27.03.2007 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2002078185 (SWERUP JAN [SE], et al) [X] 1-18 * abstract * * paragraphs [0005] - [0019] - [0031] - [0041] - [0050] , [0057] , [0079] *; | [X]US5561709 (REMILLARD ROGER [US]) [X] 1-19 * column 1, line 38 - column 2, line 23 * * column 5, line 47 - column 8, line 9 *; | [A]US2004127204 (BELMONT BRIAN V [US]) [A] 1-19 * abstract * * paragraphs [0018] - [0026] - [0031] , [0032] * |