EP1866824 - SYSTEME ET PROCEDE POUR PREDIRE LE METABOLISME, LA TOXICITE, LE MODE D'ACTION, ET LES EFFETS SECONDAIRES DE NOUVEAUX COMPOSES CONSTITUES DE PETITES MOLECULES CHEZ L'ETRE HUMAIN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.09.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2015 | Demande réputée retirée | publié le 14.10.2015 [2015/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GeneGo, Inc. 169 Saxony Road, Nr. 104 Encinitas, CA 92024 / US | [2011/04] |
Précédent [2007/51] | Pour tous les Etats désignés Ekins, Sean 610 Runnymede Avenue Jenkintown PA 19046 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Bugrim, Andrej 1011 Pearl Street St. Joseph MI 49085 / US | |||
Pour tous les Etats désignés Nikolskaya, Tatiana 21 Chrismar Road Portage IN 46368 / US | |||
Pour tous les Etats désignés Nikolsky, Yuri 21 Chrisma Road Portage IN 46368 / US | Inventeur(s) | 01 /
Ekins, Sean 610 Runnymede Avenue Jenkintown, PA 19046 / US | 02 /
Bugrim, Andrej 1011 Pearl Street St. Joseph, MI 49085 / US | 03 /
Nikolskaya, Tatiana 21 Chrismar Road Portage, IN 46368 / US | 04 /
Nikolsky, Yuri 21 Chrisma Road Portage, IN 46368 / US | [2011/04] |
Précédent [2007/51] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2013/51] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2009/52] | Palmer, Jonathan R. Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2007/51] | Palmer, Jonathan R. Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06748475.8 | 17.03.2006 | [2007/51] | WO2006US10053 | Numéro de priorité, date | US20050662699P | 17.03.2005 Format original publié: US 662699 P | [2007/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006099624 | Date: | 21.09.2006 | Langue: | EN | [2006/38] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1866824 | Date: | 19.12.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.09.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 06.12.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.07.2009 | Classification | IPC: | G06F19/00, G01N33/48, G06G7/48 | [2009/31] | CPC: |
G16C20/30 (EP);
G16B35/00 (GB);
G16B20/20 (EP,GB,US);
G16B5/00 (EP,GB,US);
G16C20/60 (GB);
G16B20/00 (EP);
|
Précédent IPC [2008/09] | G01N33/48, G06G7/48 | ||
Précédent IPC [2007/51] | G06F19/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/51] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR VORHERSAGE DES ARZNEIMITTELMETABOLISMUS, DER TOXIZITÄT, DER WIRKUNGSWEISE UND DER NEBENEFFEKTE NEUER KLEINMOLEKÜLVERBINDUNGEN | [2007/51] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR PREDICTION OF DRUG METABOLISM, TOXICITY, MODE OF ACTION, AND SIDE EFFECTS OF NOVEL SMALL MOLECULE COMPOUNDS | [2007/51] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE POUR PREDIRE LE METABOLISME, LA TOXICITE, LE MODE D'ACTION, ET LES EFFETS SECONDAIRES DE NOUVEAUX COMPOSES CONSTITUES DE PETITES MOLECULES CHEZ L'ETRE HUMAIN | [2007/51] | Entrée dans la phase régionale | 08.10.2007 | Taxe nationale de base payée | 08.10.2007 | Taxe de recherche payée | 08.10.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.10.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.10.2007 | Requête en examen déposée [2007/51] | 05.03.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.09.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.12.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.05.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/42] | 01.06.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/42] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.11.2009 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 01.09.2010 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.09.2010 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 06.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2009 | 04   M06   Taxe payée le   06.05.2009 | 31.03.2011 | 06   M06   Taxe payée le   06.04.2011 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - BUGRIM ANDREJ ET AL, "Early prediction of drug metabolism and toxicity: Systems biology approach and modeling.", DRUG DISCOVERY TODAY, (20040201), vol. 9, no. 3, ISSN 1359-6446, pages 127 - 135, XP002532445 [X] 1-43 * the whole document * * in particular * * page 132, column R, line 20 - page 134, column L, line 21 * * figures 2,3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6446(03)02971-4 | [X] - EKINS S ET AL, "Techniques: Application of systems biology to absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity", TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES, ELSEVIER, HAYWARTH, GB, (20050303), vol. 26, no. 4, ISSN 0165-6147, pages 202 - 209, XP004829254 [X] 1-43 * the whole document * * in particular * * abstract * * page 202, column R, lines 14-41 * * page 204, column L, line 25 - column R, line 6 * * page 205, column L, lines 19-24 * * page 205, column L, lines 52-61 * * page 206, column R, line 11 - page 207, column L, line 23 * * page 207, column L, line 45 - column R, line 9 * * figures 2-4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tips.2005.02.006 | [X] - EKINS SEAN ET AL, "A novel method for visualizing nuclear hormone receptor networks relevant to drug metabolism.", DRUG METABOLISM AND DISPOSITION: THE BIOLOGICAL FATE OF CHEMICALS MAR 2005, (200503), vol. 33, no. 3, ISSN 0090-9556, pages 474 - 481, XP002532446 [X] 1-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1124/DMD.104.002717 | [A] - EKINS S, "In silico approaches to predicting drug metabolism, toxicology and beyond.", BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS, (200306), vol. 31, no. 3, ISSN 0300-5127, pages 611 - 614, XP002532447 [A] 1-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1042/BST0310611 | [A] - SCOTT BOYER ET AL, "New methods in predictive metabolism", JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DO, (20020501), vol. 16, no. 5-6, ISSN 1573-4951, pages 403 - 413, XP019248057 [A] 1-43 * the whole document * | [PX] - EKINS SEAN ET AL, "A combined approach to drug metabolism and toxicity assessment", DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, WILLIAMS AND WILKINS, BALTIMORE, MD, US, (20060301), vol. 34, no. 3, ISSN 0090-9556, pages 495 - 503, XP002488587 [PX] 1-43 * the whole document * | [PX] - EKINS SEAN ET AL, "Computational prediction of human drug metabolism", EXPERT OPINION ON DRUG METABOLISM & TOXICOLOGY, ASHLEY PUBLICATIONS, LONDON, GB, (20050801), vol. 1, no. 2, ISSN 1742-5255, pages 303 - 324, XP009091066 [PX] 1-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1517/17425255.1.2.303 | [PX] - NIKOLSKY Y ET AL, "Biological networks and analysis of experimental data in drug discovery", DRUG DISCOVERY TODAY, ELSEVIER, RAHWAY, NJ, US, (20050501), vol. 10, no. 9, ISSN 1359-6446, pages 653 - 662, XP004890889 [PX] 1-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6446(05)03420-3 | Recherche internationale | [Y]US6365131 (DOSHI MADHUKANT MANSUKHLAL [IN], et al); | [Y] - EKINS ET AL., "Application of three-dimensional quantitative structure-activity relationships of P-Glycoprotein inhibitors and substrates", MOLECULAR PHARMACOLOGY, (2002), vol. 61, no. 5, pages 974 - 981, XP008091584 DOI: http://dx.doi.org/10.1124/mol.61.5.974 | [Y] - SCHUETZ ET AL., "Modulators and substrates of P-Glycoprotein and cytochrome P4503A coordinately up-regulate these proteins un human colon carcinoma cells", MOLECULAR PHARMACOLOGY, (1996), vol. 49, no. 2, pages 311 - 318, XP000906895 |